Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christoffer Back | 20.12.2021 | direktør |
Alistair Storrar Gough | 16.12.2021 | direktør |
Michael Nissen | 29.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephen Alan Thomas | 16.12.2019 | 29.11.2021 | adm. dir |
Anders Juhl Thomsen | 03.10.2018 | 16.12.2019 | adm. dir |
Ervin Keldorff | 01.11.1995 | 03.10.2018 | direktør |
Jørgen Rasmussen Birkemose | 15.12.1980 | 13.11.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephen Alan Thomas | 16.12.2019 | 25.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Juhl Thomsen | 03.10.2018 | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Julin Markenfeldt | 08.07.2016 | 25.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Alistair Storrar Gough | 08.07.2016 | 25.02.2020 | formand |
Peter Gudemoos Jørgensen | 08.07.2016 | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Alan Thomas | 08.07.2016 | 15.12.2019 | næstformand |
Ervin Keldorff | 18.10.2000 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henning Birkemose | 15.12.1980 | 08.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Olav Birkemose | 15.12.1980 | 08.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Rasmussen Birkemose | 15.12.1980 | 13.11.1998 | bestyrelsesmedlem |