Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Nørgaard Andersen | 15.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Gulløv | 01.03.2010 | 15.01.2024 | adm. dir |
Bjarne Ludvig Østergaard Petersen | 01.06.2000 | 01.03.2010 | adm. dir |
Hans Ivan Frank | 14.05.1964 | 31.05.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Kjær Primholdt Lönneker | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Laurits Anton Jørgensen | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Britta Korre Stenholt | 01.09.2022 | formand |
Troels Vibholm | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sisse Fjelsted Rasmussen | 22.10.2018 | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Britta Korre Stenholt | 22.10.2018 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Robert Potok | 01.03.2018 | 01.09.2022 | formand |
Janice Elizabeth Szabó | 01.03.2018 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peschardt Olesen | 28.10.2016 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Edward Grosvenor Walker | 28.10.2016 | 01.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mads Brejnholt Madsen | 28.10.2016 | 01.03.2018 | formand |
Søren Strøm | 15.12.2015 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christine Bruhn Tuxen | 15.12.2015 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Edward Grosvenor Walker | 15.12.2015 | 27.10.2016 | formand |
Søren Peschardt Olesen | 13.05.2014 | 15.12.2015 | formand |
Ole Mikael Jensen | 07.01.2014 | 13.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Rasmussen | 04.11.2013 | 15.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nielsen Holmgaard | 04.11.2013 | 15.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Knud Antonsen | 08.02.2011 | 04.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mads Hvelplund | 08.02.2011 | 04.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars Eli Hansen | 01.09.2010 | 07.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Gulløv | 02.03.2010 | 08.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ole Mikael Jensen | 27.01.2010 | 08.02.2011 | formand |
Robert Broncho Bailkoski | 03.09.2008 | 27.01.2010 | formand |
Oswald Gerardus Johannes van den Belt | 06.09.2007 | 03.09.2008 | formand |
Dorthe Rasmussen | 01.09.2006 | 01.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Helle Studsgård Petersen | 31.03.2005 | 01.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Keith Harold Davenport Jones | 01.08.2004 | 06.09.2007 | formand |
Alice Irene Boldt | 01.08.2000 | 31.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ian Tillotson | 01.08.2000 | 01.08.2004 | formand |
Erik Sven-Olov Lovgren | 01.08.2000 | 01.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ian Ellis Humphries | 01.05.1999 | 01.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Ludvig Østergaard Petersen | 14.05.1964 | 02.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hans Ivan Frank | 14.05.1964 | 01.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Alan Peter Weaver | 14.05.1964 | 01.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Søren Mousten Bak | 14.05.1964 | 11.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Erik Sven-Olov Lovgren | 14.05.1964 | 07.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
William Cyril Ferris | 14.05.1964 | 25.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Saaby Larsen | 14.05.1964 | 19.08.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Eliud Bo Jalver | 14.05.1964 | 01.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jan Madsbøll Morsing | 14.05.1964 | 05.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Børge Juel Hansen | 14.05.1964 | 05.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bulow | 14.05.1964 | 05.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jan Oluf Wass | 14.05.1964 | 04.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Holger Hansen | 14.05.1964 | 14.06.1988 | bestyrelsesmedlem |