Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Lokaltog A/S (CVR 26159040) | NORMAL | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Stibo Complete A/S (CVR 37120928) | NORMAL | 29.04.2022 | 01.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stibo Complete Group A/S (CVR 35844120) | NORMAL | 01.05.2021 | 01.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stibo DX A/S (CVR 41915811) | NORMAL | 01.05.2021 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
COLOR PRINT A/S (CVR 34626073) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2021 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
STIBO GRAPHIC A/S (CVR 35822720) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2021 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
STIBO SYSTEMS A/S (CVR 35822690) | NORMAL | 01.05.2021 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sandrew Metronome A/S (CVR 42100129) | NORMAL | 08.02.2021 | 15.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
ETK EMS Næstved A/S (CVR 20172800) | NORMAL | 09.11.2020 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stengel Entreprise A/S (CVR 36712686) | NORMAL | 24.09.2020 | 26.06.2023 | formand |
A.K.R. Holding ApS (CVR 36683457) | NORMAL | 24.09.2020 | 16.09.2021 | formand |
RelyOn Nutec Digital A/S (CVR 40710973) | NORMAL | 14.08.2019 | 13.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
RelyOn Nutec Denmark A/S (CVR 27460828) | NORMAL | 23.01.2019 | 13.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
ELECTRO ENERGY A/S (CVR 63305014) | NORMAL | 15.12.2015 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
HOBRO NY TRÆLAST A/S (CVR 12222181) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.2015 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
HOBRO NY TRÆLAST A/S (CVR 12222181) | OPLØST EFTER FUSION | 06.11.2015 | 15.11.2015 | formand |
WOLSELEY HOLDING A/S (CVR 18383705) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.2015 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
HOBRO NY TRÆLAST A/S (CVR 12222181) | OPLØST EFTER FUSION | 05.03.2015 | 05.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
STARK KALAALLIT NUNAAT A/S (CVR 73286018) | NORMAL | 19.12.2014 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
SINDBERG EKSPORT A/S (CVR 77358412) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | bestyrelse |
DT 1 A/S (CVR 27569145) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | bestyrelse |
DT 2 A/S (CVR 27569277) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | bestyrelse |
DT 3 A/S (CVR 27569404) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | bestyrelse |
DT 4 A/S (CVR 27569420) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | bestyrelse |
DT 5 A/S (CVR 27569439) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | bestyrelse |
STARK Sourcing A/S (CVR 27065333) | NORMAL | 28.11.2014 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ferguson Holding A/S (CVR 29689083) | NORMAL | 28.11.2014 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
DANSK BRANDIMPRÆGNERING A/S (CVR 87707415) | OPLØST EFTER FUSION | 28.10.2014 | 28.10.2016 | bestyrelse |
REDERIAKTIESELSKABET KULING (CVR 49801017) | NORMAL | 10.04.2013 | 11.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
MAERSK MIDDLE EAST A/S (CVR 53740111) | NORMAL | 10.04.2013 | 11.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
MAERSK LINE AGENCY HOLDING A/S (CVR 32441149) | NORMAL | 10.04.2013 | 11.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
MAERSK GSC HOLDING A/S (CVR 26643015) | NORMAL | 03.12.2012 | 11.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
MAERSK EASTERN EUROPE ApS (CVR 14223606) | NORMAL | 01.11.2012 | 11.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
MEE A/S (CVR 26560438) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2012 | 11.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
DANSKE FÆRGER A/S (CVR 30501950) | OPLØST EFTER FUSION | 04.01.2012 | 03.09.2012 | bestyrelse |
GLOMARIS ApS (CVR 26151953) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.10.2010 | 31.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Milen Holdings 2 ApS (CVR 43725106) | NORMAL | 20.12.2022 | adm. dir |
Milen Holdings ApS (CVR 38602535) | NORMAL | 07.01.2019 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Stibo Software Group A/S (CVR 78603011) | NORMAL | 01.05.2021 | 29.04.2022 | direktør |
STIBO EJENDOMME A/S (CVR 33267177) | NORMAL | 17.11.2020 | 29.04.2022 | adm. dir |
STIBO HOLDING A/S (CVR 35844384) | NORMAL | 17.11.2020 | 29.04.2022 | adm. dir |
Stibo Software Group A/S (CVR 78603011) | NORMAL | 17.11.2020 | 30.04.2021 | adm. dir |
BidCo RelyOn Nutec A/S (CVR 39467836) | NORMAL | 07.03.2019 | 09.09.2019 | direktør |
RelyOn Nutec Holding A/S (CVR 19951383) | NORMAL | 14.01.2019 | 09.09.2019 | direktør |
Milen Holdings ApS (CVR 38602535) | NORMAL | 28.04.2017 | 27.11.2018 | direktør |
HOBRO NY TRÆLAST A/S (CVR 12222181) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.2015 | 28.10.2016 | adm. dir |
WOLSELEY HOLDING A/S (CVR 18383705) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.2015 | 28.10.2016 | adm. dir |
SINDBERG EKSPORT A/S (CVR 77358412) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktion |
DANSK BRANDIMPRÆGNERING A/S (CVR 87707415) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktion |
DT 1 A/S (CVR 27569145) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktion |
DT 2 A/S (CVR 27569277) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktion |
DT 3 A/S (CVR 27569404) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktion |
DT 4 A/S (CVR 27569420) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktion |
DT 5 A/S (CVR 27569439) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktion |
STARK Sourcing A/S (CVR 27065333) | NORMAL | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktør |
Stark Danmark A/S (CVR 55828415) | NORMAL | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktør |
Ferguson Holding A/S (CVR 29689083) | NORMAL | 28.11.2014 | 28.10.2016 | direktør |
WOLSELEY HOLDING A/S (CVR 18383705) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.2014 | 30.09.2015 | direktør |
REDERIAKTIESELSKABET KULING (CVR 49801017) | NORMAL | 10.04.2013 | 11.07.2014 | direktør |
MAERSK MIDDLE EAST A/S (CVR 53740111) | NORMAL | 10.04.2013 | 11.07.2014 | direktør |
MAERSK GSC HOLDING A/S (CVR 26643015) | NORMAL | 03.12.2012 | 11.07.2014 | direktør |
MAERSK EASTERN EUROPE ApS (CVR 14223606) | NORMAL | 01.11.2012 | 11.07.2014 | direktør |
MEE A/S (CVR 26560438) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2012 | 11.07.2014 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Strøm | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Strøm (antal: 46) | 31 | 1 | 14 | 0 |
Pct. | 67 % | 2 % | 30 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Strøm (antal: 70) | 36 | 28 | 2 | 4 |
Pct. | 51 % | 40 % | 3 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
2P - HOLDING ApS (CVR 20248874) | TVANGSOPLØST | 1997-10-17 | 2000-10-23 | revision |
Flier Concept Group ApS (CVR 21827797) | NORMAL | 1999-06-22 | 2009-02-02 | revision |
MAXELLE MANAGEMENT ApS (CVR 10052327) | NORMAL | 2001-01-17 | 2004-06-18 | revision |