Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Bestyrelse: Jens Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Direktion: Jens Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Navne: REKLAMEBUREAUET KJJV 84.02.01 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2005-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2005-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 57, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-07)
Den 2001-10-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Vedtægter: 1999-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-09 fjernes Bestyrelse: Benny Klink (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-13 tilføjes Navne: REKLAMEBUREAUET KJJV 84.02.01 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-12 fjernes Navne: ERA TRÆEMBALLAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-12 fjernes Direktion: Holger Knud Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 fjernes Revisor: Gentofte Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 fjernes Bestyrelse: Holger Knud Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 fjernes Direktion: Erling Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-14 fjernes Bestyrelse: Jørn Qviste (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 57, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jørn Qviste (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Direktion: Erling Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-01 tilføjes Navne: ERA TRÆEMBALLAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Revisor: Gentofte Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)