Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Riis Andersen | 01.02.2021 | direktør |
Peter Kaas Hammer | 08.08.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Frimann Poulsen | 11.06.2018 | 31.01.2021 | direktør |
Allan Lindhard Jørgensen | 01.11.2007 | 21.06.2016 | direktør |
Jørgen Sillesen | 30.06.1954 | 31.12.2007 | direktør |
Bertel Brinck Eliassen | 30.06.1954 | 12.11.2001 | direktør |
Sven Erik Blaagaard | 30.06.1954 | 27.03.1995 | direktør |
Aage Therkel Thomsen | 30.06.1954 | 23.05.1991 | direktør |
Peter Tolstrup Nissen | 30.06.1954 | 23.05.1991 | direktør |
Aage Therkel Thomsen | 30.06.1954 | 08.02.1990 | adm. dir |
Poul Leikersfeldt | 30.06.1954 | 08.02.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Raunsbæk | 22.05.2024 | næstformand |
Tina Majgård Moltke-Leth | 25.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Mikael Åkesson | 12.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Thestrup Clausen | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Helle Münsberg | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Malta Haurholm | 16.05.2022 | suppleant |
Jens-Thor Schønemann | 16.05.2022 | suppleant |
Flemming Henriksen | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rafn | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Boris Nørgaard Kjeldsen | 19.05.2006 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Raunsbæk | 12.10.2022 | 21.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Thybo Nielsen | 16.05.2022 | 30.11.2022 | suppleant |
Tom Mayland Kristensen | 01.03.2020 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Rørslev Bock | 14.05.2019 | 22.05.2024 | næstformand |
Søren Raun | 18.05.2018 | 16.05.2022 | suppleant |
Jimmi Hakmann Nielsen | 18.05.2018 | 29.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tom Mayland Kristensen | 18.05.2018 | 29.02.2020 | suppleant |
Jeppe Uldall Thomsen | 18.05.2018 | 29.11.2019 | suppleant |
Peter Preis | 12.05.2015 | 14.05.2019 | næstformand |
Christian Bogdahn-Reeh | 23.05.2014 | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Richardt Gustavsen | 23.05.2014 | 31.05.2016 | suppleant |
Esben Rosleff Bækmark | 23.05.2014 | 31.05.2016 | suppleant |
Marianne Rørslev Bock | 28.05.2013 | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Malta Haurholm | 18.05.2010 | 15.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Ladegaard Hansen | 18.05.2010 | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Olsen | 18.05.2010 | 18.05.2018 | suppleant |
Per Olesen | 18.05.2010 | 23.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Johansen | 18.05.2010 | 23.05.2014 | suppleant |
Martin Kramath | 18.05.2010 | 23.05.2014 | suppleant |
Flemming Rasmussen | 31.12.2008 | 18.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Filtenborg | 19.05.2006 | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Ladegaard Hansen | 19.05.2006 | 18.05.2010 | suppleant |
Bent Mogensen | 13.05.2003 | 01.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Malta Haurholm | 08.04.2002 | 18.05.2010 | suppleant |
Flemming Rasmussen | 08.04.2002 | 31.12.2008 | suppleant |
Kjeld Løvaa Simonsen | 08.04.2002 | 19.05.2006 | suppleant |
Ole Frøslev Nielsen | 18.06.1998 | 18.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Frank Jespersen | 18.06.1998 | 08.04.2002 | suppleant |
Kristian Faurholt | 18.06.1998 | 08.04.2002 | suppleant |
Claus Terkildsen | 30.06.1954 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Skov | 30.06.1954 | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Müller | 30.06.1954 | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henning Boesen | 30.06.1954 | 31.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Anders von Buchwald | 30.06.1954 | 19.05.2006 | formand |
Peter Schmidt Hansen | 30.06.1954 | 13.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Preben Mommsen | 30.06.1954 | 13.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Aage Therkel Thomsen | 30.06.1954 | 15.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Leif Christensen | 30.06.1954 | 18.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Herman Juel | 30.06.1954 | 18.06.1998 | suppleant |
Bent Rasmussen | 30.06.1954 | 18.06.1998 | suppleant |
Jytte Andersen | 30.06.1954 | 31.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Egon Petersen | 30.06.1954 | 31.05.1994 | suppleant |
Birgitte Muusfeldt | 30.06.1954 | 23.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Holck | 30.06.1954 | 24.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Axel Muusfeldt | 30.06.1954 | 16.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Møller | 30.06.1954 | 01.06.1989 | suppleant |
Otto Carl Boesen | 30.06.1954 | 31.05.1988 | bestyrelsesmedlem |