Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Arne Christian Madsen(virk.: 65) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,62 % |
Christian Sinding(virk.: 51) | 2,04 % | 4,08 % | 6,12 % | 8,16 % |
Jørgen Søegaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jan Fussing(virk.: 38) | 5,26 % | 7,89 % | 10,53 % | 21,05 % |
Peter Grubert(virk.: 86) | 3,53 % | 4,71 % | 7,06 % | 14,12 % |
Lise Fussing(virk.: 17) | 0 % | 5,88 % | 5,88 % | 23,53 % |
Arne Helge Stecher(virk.: 26) | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 36,00 % |
Mogens Børge Bang(virk.: 15) | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 26,67 % |
Inga-Lisa Søegaard(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Jens Anker Aundrup(virk.: 54) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fredrik Søegaard(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Pct. | 2,86 % | 4,00 % | 5,14 % | 13,39 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Fredrik Søegaard | ||
Christian Sinding | 10.04.2000 | Brodersens Alle 9, 2900 Hellerup |
Peter Grubert | 06.05.2011 | Fru Gyllembourgs Vej 8, 2000 Frederiksberg |
Lise Fussing | 19.03.2013 | Bækkebrovej 11A, 3220 Tisvildeleje |
Mogens Børge Bang | ||
Jens Anker Aundrup |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Konsulent V/Karsten Lybke | 15664444 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.01.2000 | 50,73 (km) | Strøbjergvej 29, 3600 Frederikssund | Lykkevej 4, 2920 Charlottenlund |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.06.2015 og angivet som gældende fra 23.11.1999 (5460 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FUSSERNE DE SØFRISKE af 24.04.2014 | 35975225 |
Fusser og Velvære | 36662239 |
FUSS HOLDING ApS | 35030107 |
Fussing | 37845604 |
Fussing Consult | 40096493 |
FUSSING SPECIALSTANS ApS | 28321244 |
Fussings Solution | 41283076 |
Fussing Transport ApS | 38558374 |
Fussingvej 13A-E Komplementarselskab ApS | 39110571 |
Fussingvej 13A-E P/S | 39110679 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Arne Christian Madsen(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 3 | 41 | 2 |
Christian Sinding(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 1 | 3 | 24 | 3 |
Jørgen Søegaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jan Fussing(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 |
Peter Grubert(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 1 | 14 | 31 | 5 |
Lise Fussing(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Arne Helge Stecher(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 |
Mogens Børge Bang(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Inga-Lisa Søegaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jens Anker Aundrup(virk.: 54) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 |
Fredrik Søegaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 31 % | 0 % | 1 % | 17 % | 47 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Arne Christian Madsen(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden | 54 | 6 | 2 | 14 |
Christian Sinding(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 5 | 2 | 32 |
Jørgen Søegaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jan Fussing(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 4 | 2 | 2 |
Peter Grubert(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden | 71 | 6 | 2 | 33 |
Lise Fussing(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 0 | 1 | 1 |
Arne Helge Stecher(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 4 | 0 | 6 |
Mogens Børge Bang(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 6 | 0 | 1 |
Inga-Lisa Søegaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jens Anker Aundrup(virk.: 54) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 53 |
Fredrik Søegaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 249 | 34 | 10 | 142 |
Pct. | 57 % | 8 % | 2 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |