Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Direktion | ||||
Bestyrelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Binavne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 1986-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KALUNDBORG BULK TERMINAL I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1991-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kalundborg Vejekompagni I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2007-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KALUNDBORG TANK TERMINAL A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KALUNDBORG ASNÆS TERMINAL A/S. (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Simon Christensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Torben Herman Christensen, Torben Herman Christensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-30 fjernes Reelle ejere: Simon Christensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-07 tilføjes Direktion: Teddy Folmer (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-07 fjernes Direktion: Gustav Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-22 tilføjes Bestyrelse: Simon Christensen (formand) (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-22 fjernes Bestyrelse: Hans Panny Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-21 fjernes Bestyrelse: Torben Herman Christensen (formand) (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-30 tilføjes Reelle ejere: Simon Christensen, Torben Herman Christensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2022-10-29 fjernes Reelle ejere: Torben Herman Christensen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-01 fjernes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-24 tilføjes Reelle ejere: Klaus Gjørtsvang Andersen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2013-11-23 fjernes Reelle ejere: Klaus Gjørtsvang Andersen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2012-04-11 tilføjes Bestyrelse: Simon Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2012-04-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-01 tilføjes Direktion: Gustav Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-08-01 fjernes Direktion: Hans Panny Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: KALUNDBORG HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør- spedition- og stevedorevirksomhed samt rederivirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller et medlem af bestyrelsen og en direktør i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Vedtægter: 2010-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Godshåndtering (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Godsbehandling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-05-01 tilføjes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnevej 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-03 tilføjes Reelle ejere: Klaus Gjørtsvang Andersen, Torben Herman Christensen, Torben Herman Christensen, Klaus Gjørtsvang Andersen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2006-01-17 tilføjes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2006-01-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & Illemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-31 tilføjes Direktion: Hans Panny Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-30 fjernes Direktion: Jørgen Erik Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-28 tilføjes Navne: KALUNDBORG TERMINAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-27 fjernes Navne: KALUNDBORG SPEDITION- OG STEVEDORE COMPANY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-19 fjernes Direktion: Michael Stig Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-03 fjernes Bestyrelse: Tove Laura Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnevej 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-26 tilføjes Bestyrelse: Tove Laura Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-11-26 tilføjes Binavne: KALUNDBORG SHIPPPING AGENCY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-26 tilføjes Direktion: Michael Stig Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-11-26 tilføjes Hovedbranche: Godsbehandling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-26 tilføjes Navne: KALUNDBORG SPEDITION- OG STEVEDORE COMPANY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1974-11-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & Illemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)