Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Teddy Folmer | 07.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gustav Jakobsen | 01.08.2011 | 07.12.2023 | direktør |
Hans Panny Pedersen | 31.01.1997 | 01.08.2011 | direktør |
Jørgen Erik Møller | 26.11.1974 | 30.01.1997 | direktør |
Michael Stig Møller | 26.11.1974 | 19.08.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Herman Christensen | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Amalie Laigaard Andersen | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Simon Christensen | 22.05.2023 | formand |
Klaus Gjørtsvang Andersen | 03.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Christensen | 11.04.2012 | 21.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Panny Pedersen | 03.05.2006 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Herman Christensen | 03.05.2006 | 21.05.2023 | formand |
Jørgen Leif Cadovius | 03.05.2006 | 11.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gunver Lissie Schultz | 26.11.1974 | 03.12.1987 | bestyrelsesmedlem |
Michael Stig Møller | 26.11.1974 | 03.12.1987 | bestyrelsesmedlem |
Tove Laura Møller | 26.11.1974 | 03.12.1987 | bestyrelsesmedlem |