Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Binavne | Vedtægter | ||||
Revisor | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Bibranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne |
Den 2024-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Terndrup Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-02 fjernes Bestyrelse: Morten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 fjernes Bestyrelse: Betsabeh Khadijeh Framonadjemi Solente (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-05-17 tilføjes Binavne: Hachez A/S, Feodora A/S (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-11 tilføjes Vedtægter: 2023-05-11 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-04-19 tilføjes Bestyrelse: Morten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-04-18 fjernes Bestyrelse: Morten Petersen (næstformand) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ali Bestouh (suppleant) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Lone Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Giørtz-Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2022-01-25 fjernes Bestyrelse: Carsten Dietrich Wehrmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to direktører i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Bestyrelse: Louise Richter Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-03-01 fjernes Bestyrelse: Kenneth Højland Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 fjernes Bestyrelse: Louise Richter Olsen (suppleant) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Annette Zeipel (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-06-25 fjernes Direktion: Carsten Lyngsø Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Petersen (næstformand) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Mikael Thinghuus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-29 fjernes Bestyrelse: Morten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-25 tilføjes Direktion: Lars Henrik Vejrup Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Bestyrelse: Louise Richter Olsen (suppleant) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2018-03-22 fjernes Bestyrelse: Søren Svenningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-21 fjernes Bestyrelse: Louise Richter Olsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toms Alle 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Toms Alle 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Dietrich Wehrmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-07 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bennike (næstformand) (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-06-06 fjernes Bestyrelse: Carsten Bennike (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-04 fjernes Bestyrelse: Flemming Sundø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-01 tilføjes Direktion: Carsten Lyngsø Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-31 fjernes Direktion: Villy Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-23 tilføjes Direktion: Villy Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-23 fjernes Direktion: Jesper Eigen Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bennike (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-14 fjernes Bestyrelse: Villy Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, såvel direkte som indirekte ved anbringelse af kapital el.lign. i andre virksomheder med samme formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes - foruden af den samlede bestyrelse - af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to direktører i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2014-03-11 tilføjes Vedtægter: 2014-03-11 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2013-05-08 tilføjes Legale ejere: GERDA OG VICTOR B. STRAND HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-04-11 tilføjes Bestyrelse: Flemming Sundø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-11 fjernes Bestyrelse: Mads Ole Krage (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-25 fjernes Binavne: BALLERUP CHOKOLADE- SUKKERVARE- LAKRIDS- OG BISQUITFABRIK A/S, A/S J. HØEGHS LAKRIDS- OG SUKKERVAREFABRIKKER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2011-04-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-09 tilføjes Bestyrelse: Mikael Thinghuus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Buhl Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-18 tilføjes Bestyrelse: Terje Laurberg Lyngø List (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-18 fjernes Bestyrelse: Michael Ring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-12 fjernes Bestyrelse: Povl Ulrik Skifter (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Chokolade- og sukkervarefabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 fjernes Direktion: Henrik Frisch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-29 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Bestyrelse: Louise Richter Olsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-22 fjernes Bestyrelse: Ole Henry Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Bigum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 fjernes Bestyrelse: Vagn Genter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toms Alle 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2005-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvej B4 4, 1., 2750 Ballerup (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2005-01-03 tilføjes Bestyrelse: Mads Ole Krage (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Jesper Eigen Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-03 fjernes Direktion: Per Harkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@toms.dk (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Direktion: Hans Palludan Rysgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-24 tilføjes Bestyrelse: Jesper Peter Noer (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-24 fjernes Bestyrelse: Joan Wind (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-18 tilføjes Bestyrelse: Ivan Heine Hermansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-04 tilføjes Navne: TOMS GRUPPEN A/S (offentliggjort 2002-02-19)
Den 2002-02-03 fjernes Navne: TOMS FABRIKKER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-01 fjernes Bestyrelse: Ib Carl Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-07 fjernes Bestyrelse: Jens Lorenz Adler-Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvej B4 4, 1., 2750 Ballerup (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvej B4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Buhl Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-10 tilføjes Direktion: Henrik Frisch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-10 fjernes Direktion: Ole Møller (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Harkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-01 tilføjes Direktion: Per Harkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-24 fjernes Bestyrelse: Per Harkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-15 fjernes Direktion: Jørgen Mikael Ole Olufsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-20 tilføjes Bestyrelse: Michael Ring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 1999-10-16)