Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Annette Zeipel | 01.02.2021 | adm. dir |
Lars Henrik Vejrup Hansen | 25.01.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Lyngsø Thomsen | 01.08.2014 | 25.06.2020 | adm. dir |
Villy Rasmussen | 23.04.2014 | 31.07.2014 | adm. dir |
Jesper Eigen Møller | 01.11.2004 | 23.04.2014 | adm. dir |
Henrik Frisch | 10.05.2000 | 01.06.2006 | direktør |
Per Harkjær | 01.03.2000 | 03.05.2004 | adm. dir |
Hans Palludan Rysgaard | 30.01.1924 | 31.12.2002 | direktør |
Ole Møller | 30.01.1924 | 10.05.2000 | direktør |
Jørgen Mikael Ole Olufsen | 30.01.1924 | 15.11.1999 | direktør |
Ehlers Friis-Mikkelsen | 30.01.1924 | 12.06.1991 | direktør |
Svend Lykkeberg | 30.01.1924 | 04.04.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Terndrup Madsen | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Giørtz-Carlsen | 19.04.2023 | næstformand |
Torben Klyhn Andersen | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rene Brink Hansen | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Toxborg Petersen | 01.04.2022 | suppleant |
Ali Bestouh | 01.04.2022 | suppleant |
Martin Schlatter | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Bæhr | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bennike | 07.06.2016 | næstformand |
Henrik Brandt | 14.03.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Petersen | 19.04.2023 | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Giørtz-Carlsen | 25.01.2022 | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Louise Richter Olsen | 01.03.2021 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Betsabeh Khadijeh Framonadjemi Solente | 30.04.2020 | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Petersen | 30.04.2020 | 18.04.2023 | næstformand |
Henrik Rosenstrøm | 22.03.2018 | 01.04.2022 | suppleant |
Marianne Graverholt Frantzen | 22.03.2018 | 01.04.2022 | suppleant |
Kenneth Højland Pedersen | 22.03.2018 | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Louise Richter Olsen | 22.03.2018 | 28.02.2021 | suppleant |
Carsten Dietrich Wehrmann | 01.09.2016 | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Hother Sørensen | 14.03.2014 | 30.04.2020 | næstformand |
Morten Petersen | 14.03.2014 | 29.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bennike | 14.03.2014 | 06.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Sundø | 11.04.2013 | 04.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Thinghuus | 09.08.2010 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Bülow | 18.03.2009 | 14.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Villy Rasmussen | 18.03.2009 | 14.03.2014 | formand |
Terje Laurberg Lyngø List | 18.03.2009 | 11.04.2013 | næstformand |
Joan Wind | 22.03.2006 | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Nielsen | 22.03.2006 | 22.03.2018 | suppleant |
Michael Plym Kreutzer | 22.03.2006 | 22.03.2018 | suppleant |
Louise Richter Olsen | 22.03.2006 | 21.03.2018 | suppleant |
Jens Jørgen Bigum | 31.03.2005 | 18.03.2009 | formand |
Mads Ole Krage | 03.01.2005 | 11.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Smith Dall-Hansen | 24.04.2002 | 22.03.2006 | suppleant |
Jesper Peter Noer | 24.04.2002 | 22.03.2006 | suppleant |
Povl Ulrik Skifter | 18.03.2002 | 12.03.2008 | næstformand |
Ivan Heine Hermansen | 18.03.2002 | 31.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lone Nielsen | 01.05.2001 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lone Nielsen | 01.05.2001 | 01.05.2001 | suppleant |
Jørgen Buhl Rasmussen | 10.05.2000 | 09.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Per Harkjær | 01.03.2000 | 24.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Michael Ring | 20.05.1999 | 18.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Joan Wind | 29.04.1998 | 24.04.2002 | suppleant |
Jens Lorenz Adler-Nissen | 29.04.1998 | 07.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Søren Svenningsen | 30.01.1924 | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gudrun Trier Riber | 30.01.1924 | 22.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ole Henry Hansen | 30.01.1924 | 22.03.2006 | suppleant |
Vagn Genter | 30.01.1924 | 31.03.2005 | formand |
Ib Carl Svendsen | 30.01.1924 | 01.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Mikael Ole Olufsen | 30.01.1924 | 29.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Palludan Rysgaard | 30.01.1924 | 29.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Schaaning Kjær Larsen | 30.01.1924 | 29.04.1998 | suppleant |
Gurli Marie Nielsen | 30.01.1924 | 29.04.1998 | suppleant |
Hans Christian Bang | 30.01.1924 | 30.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Aage Hansen | 30.01.1924 | 24.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Bente Conny Rindsig | 30.01.1924 | 17.05.1994 | suppleant |
Ejvind Østergaard | 30.01.1924 | 17.05.1994 | suppleant |
Holger Pedersen | 30.01.1924 | 26.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ehlers Friis-Mikkelsen | 30.01.1924 | 12.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Niels Karsten Bohr | 30.01.1924 | 08.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Plesner | 30.01.1924 | 11.07.1990 | bestyrelsesmedlem |
Gurli Marie Nielsen | 30.01.1924 | 11.07.1990 | bestyrelsesmedlem |
Torben Gustafson | 30.01.1924 | 11.07.1990 | suppleant |
Lis Grønbæk | 30.01.1924 | 07.05.1990 | bestyrelsesmedlem |