Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevangsvej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Direktion: Ludvig Christian Stenild Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Navne: STENILD MØLLER ApS REVISORER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Revisor: Bent Baadesby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevangsvej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelmosevej 337, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Navne: STENILD MØLLER ApS REVISORER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-14 fjernes Navne: STENILD MØLLER A/S. REGISTREREDE REVISORER REVISORER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-09-15 tilføjes Revisor: Bent Baadesby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Revisor: Agnes Birgitte Schøler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Vedtægter: 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 fjernes Bestyrelse: Ludvig Christian Stenild Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelmosevej 337, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelmosevej 337-337, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-22 tilføjes Bestyrelse: Agnes Birgitte Schøler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 fjernes Bestyrelse: Jens Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 tilføjes Revisor: Agnes Birgitte Schøler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 fjernes Revisor: Mogens Roald Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelmosevej 337-337, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2001-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 57, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-14 tilføjes Bestyrelse: Jens Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Bestyrelse: Sannah Catherina Horn Krause (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-11-17 tilføjes Navne: STENILD MØLLER A/S. REGISTREREDE REVISORER REVISORER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-16 fjernes Navne: STENILD MØLLER REVISIONSANPARTSSELSKAB AF 1. MAJ 1995, REGISTREREDE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 fjernes Revisor: Agnes Birgitte Schøler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-08 tilføjes Navne: STENILD MØLLER REVISIONSANPARTSSELSKAB AF 1. MAJ 1995, REGISTREREDE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-07 fjernes Navne: ApS KARSTEN NIELSEN FINANSIERING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-07 fjernes Bestyrelse: Tove Annette Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Direktion: Børge Karsten Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Revisor: Ludvig Christian Stenild Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 57, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Bestyrelse: Tove Annette Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Direktion: Børge Karsten Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Navne: ApS KARSTEN NIELSEN FINANSIERING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Revisor: Ludvig Christian Stenild Møller, Agnes Birgitte Schøler, Mogens Roald Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)