Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ludvig Christian Stenild Møller | 01.04.1976 | 21.12.2005 | direktion |
Børge Karsten Nielsen | 01.04.1976 | 07.03.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Skoubo Møller | 22.01.2002 | 15.09.2003 | bestyrelse |
Bente Skouboe Risgaard | 22.01.2002 | 15.09.2003 | bestyrelse |
Agnes Birgitte Schøler | 22.01.2002 | 22.01.2002 | bestyrelse |
Jens Simonsen | 14.12.1999 | 22.01.2002 | bestyrelse |
Ludvig Christian Stenild Møller | 01.04.1976 | 15.09.2003 | bestyrelse |
Sannah Catherina Horn Krause | 01.04.1976 | 14.12.1999 | bestyrelse |
Tove Annette Nielsen | 01.04.1976 | 07.03.1995 | suppleant |