Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Jens Rysgaard Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-04-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Kirk (suppleant) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-04-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Gellert Ringgaard (suppleant) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-24 fjernes Bestyrelse: Peter Kirk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-25 tilføjes Vedtægter: 2023-04-25 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-04-27 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-04-27 fjernes Bestyrelse: Kim Damsgård Hassing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-24 tilføjes Bestyrelse: Kim Damsgård Hassing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2019-04-24 fjernes Bestyrelse: Aase Bonderup Holm (suppleant) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-23 fjernes Bestyrelse: Henrik Gellert Ringgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Gellert Ringgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-05-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Gellert Ringgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Kirk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2017-04-10 fjernes Bestyrelse: Vibeke Styrbæk Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-10 tilføjes Bestyrelse: René Holm Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-10 fjernes Bestyrelse: Kresten Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-04-11 tilføjes Bestyrelse: Karin Engholm Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-11 fjernes Bestyrelse: Anna Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-12 tilføjes Bestyrelse: Tina Madsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Bestyrelse: Charlotte Vestergaard Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-05 tilføjes Bestyrelse: Børge Kristiansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Bestyrelse: Børge Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-15 tilføjes Bestyrelse: Kristian Vinther Olesen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Bestyrelse: Leo Grønkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-15 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal brugsforeningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brgsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. Brugsforeningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for brugsforeningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Tegningsregel: Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2010-04-15 tilføjes Vedtægter: 2010-04-15 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-26 tilføjes Bestyrelse: Paul Bendix Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-26 fjernes Bestyrelse: Paul Bendix Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Jakob Jakobsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 fjernes Bestyrelse: Anni Vandet Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-03-18 tilføjes Bestyrelse: Anni Vandet Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-04-29 fjernes Bestyrelse: Ib Berg-Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-18 tilføjes Bestyrelse: Henrik Gellert Ringgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Bestyrelse: Thorkild Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-15 tilføjes Bestyrelse: Lone Morell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-15 fjernes Bestyrelse: Herdis Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-03-17 tilføjes Bestyrelse: Thorkild Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 fjernes Bestyrelse: Jens Jakob Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-07-01 fjernes Bestyrelse: Kamma Midholm Eriksen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-15 tilføjes Bestyrelse: Kamma Midholm Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-15 fjernes Bestyrelse: Niels Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-29 fjernes Bestyrelse: Kamma Midholm Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-26 tilføjes Bestyrelse: Kamma Midholm Eriksen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-26 fjernes Bestyrelse: Ove Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-20 tilføjes Bestyrelse: Ib Berg-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Bestyrelse: Lene Østergaard Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-22 fjernes Bestyrelse: Knud Daugaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballerumvej 113, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1906-10-12 tilføjes Bestyrelse: Knud Daugaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-10-12 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1906-10-12 tilføjes Navne: HILLERSLEV OG OMEGNS BRUGSFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1906-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1906-10-12 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1906-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-03)