Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 50, 4220 Korsør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-19 fjernes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-19 fjernes Direktion: Torben Holm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-19 fjernes Navne: KIDS COMPAGNI ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Revisor: DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 50, 4220 Korsør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 12, 4200 Slagelse (offentliggjort 2010-10-04)
Den 2012-06-30 fjernes Direktion: Henrik Ellersgaard Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Direktion: Torben Holm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er udleje og opstilling af maskiner samt kørsel og service, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-03-31 tilføjes Revisor: DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den adm. direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Vedtægter: 2011-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 12, 4200 Slagelse (offentliggjort 2010-10-04)
Den 2010-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 50, 4220 Korsør (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2010-09-28 tilføjes Direktion: Henrik Ellersgaard Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Direktion: Torben Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Navne: KIDS COMPAGNI ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-09-27 fjernes Navne: ALKO ApS (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2010-09-28 fjernes Bestyrelse: Grethe Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-03-26)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2004-03-26)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 50, 4220 Korsør (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 50, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Bibranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2004-03-26)
Den 2003-04-04 tilføjes Navne: ALKO ApS (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-04-03 fjernes Navne: HOLM RADIO KORSØR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-03-26)
Den 2001-07-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-28 tilføjes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-28 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR K E RASMUSSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-16 tilføjes Navne: HOLM RADIO KORSØR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-15 fjernes Navne: TYBJERGLILLE VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-15 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-15 fjernes Direktion: Hans Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 50, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Erik Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-10 tilføjes Direktion: Hans Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-10 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-10 tilføjes Navne: TYBJERGLILLE VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-11-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-10 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISOR K E RASMUSSEN, MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1975-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)