Formål |
---|
Selskabets formål er at drive rederivirksomhed eller anden virksomhed, der har forbindelse med søfarten og sønæringen, anden transport- og logistikvirksomhed, finansieringsvirksomhed og at investere kapital i virksomhed af de nævnte arter samt i faste ejendomme. |
Sidst opdateret den 31.08.2015 og angivet som gældende fra 29.06.2015 (3369 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive rederivirksomhed eller anden virksomhed, der har forbindelse med søfarten og sønæringen, anden transport- og logistikvirksomhed, finansieringsvirksomhed og at investere kapital i virksomhed af de nævnte arter samt i faste ejendomme | 29.06.2015 | |
Selskabets formål er at drive rederivirksomhed eller anden virksomhed, der har forbindelse med søfarten og sønæring, anden transportvirksomhed, herunder luftfart, at drive handels-, industri og finansieringsvirksomhed, virksomhed med efterforskning og udvinding af olie, gas og mineraler, og at investere kapital i virksomheder af alle de nævnte arter samt i faste ejendomme | 25.08.2014 | 28.06.2015 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 04.01.1938 (31669 dage). |
Branche |
---|
Sø- og kysttransport af gods (502000). |
Sidst opdateret den 25.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6105 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Sø- og kysttransport af gods (502000) | 01.01.2008 | |
Rederivirksomhed, fragtfart (611010) | 04.01.1938 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 04.01.1938 (31669 dage). |
Revisor |
---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 08.04.2021 og angivet som gældende fra 25.03.2021 (1273 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 25.03.2021 | |
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | 17.04.2008 | 25.03.2021 |
CJ Partnership I/S | 04.01.1938 | 17.04.2008 |
Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab | 04.01.1938 | 29.05.1989 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 04.01.1938 (31669 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
30318222 | 23.01.2000 | 15.06.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin levetid. |
Navne |
---|
LAURITZEN BULKERS A/S. |
Sidst opdateret den 02.07.2020 og angivet som gældende fra 01.07.2020 (1540 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
LAURITZEN BULKERS A/S | 01.07.2020 | |
J. LAURITZEN A/S | 04.01.1938 | 30.06.2020 |
Binavne |
---|
J. LAURITZEN MARITIME INVEST A/S. |
Sidst opdateret den 02.03.2023 og angivet som gældende fra 18.01.2023 (609 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
J. LAURITZEN MARITIME INVEST A/S | 18.01.2023 | |
J. Lauritzen Invest A/S | 18.01.2023 | |
LAURITZEN FLEET MANAGEMENT A/S | 18.01.2023 | |
Lauritzen Bulkers Ship Owner A/S | 18.01.2023 | |
LB SHIP OWNER A/S | 04.01.1938 | |
LB SHIP OWNER II A/S | 04.01.1938 | 17.01.2023 |
JL OFFSHORE DRILLING A/S | 04.01.1938 | 01.07.2020 |
LAURITZEN BULKERS A/S | 04.01.1938 | 01.07.2020 |
LAURITZEN OFFSHORE A/S | 04.01.1938 | 01.07.2020 |
LAURITZEN TANKERS A/S | 04.01.1938 | 01.07.2020 |
LAURITZEN TANKERS SHIP OWNER A/S | 04.01.1938 | 01.07.2020 |
LT SHIP OWNER A/S | 04.01.1938 | 01.07.2020 |
REDERIET "OCEAN" A/S | 04.01.1938 | 01.07.2020 |
SHIPINVEST A/S | 04.01.1938 | 01.07.2020 |
KOSAN TANKERS A/S | 04.01.1938 | 28.06.2020 |
LAURITZEN FLEET MANAGEMENT A/S | 04.01.1938 | 28.06.2020 |
LAURITZEN KOSAN A/S | 04.01.1938 | 28.06.2020 |
LAURITZEN KOSAN TANKERS A/S | 04.01.1938 | 28.06.2020 |
LK SHIP OWNER A/S | 04.01.1938 | 28.06.2020 |
DAN VÆRFT A/S | 04.01.1938 | 16.04.2002 |
KOSAN TANKERS A/S | 04.01.1938 | 30.06.1999 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. |
Sidst opdateret den 08.12.2016 og angivet som gældende fra 08.12.2016 (2841 dage). |
Fortolkning (2 tegningsmuligheder) |
---|
1 bestyrelsesmedlem + 1 direktør |
2 bestyrelsesmedlemmer + |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening | 08.12.2016 | |
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, af to direktører i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening | 25.08.2014 | 07.12.2016 |
Børsnoteret |
---|
false. |
Sidst opdateret den 04.01.2018 og angivet som gældende fra 24.10.2017 (2521 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
false | 24.10.2017 | |
true | 01.01.2013 | 23.10.2017 |