Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Egvang | 02.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Åge Josefsen | 01.07.2020 | 02.09.2024 | adm. dir |
Mads Peter Zacho | 19.09.2016 | 01.07.2020 | adm. dir |
Jan Kastrup-Nielsen | 27.02.2013 | 18.09.2016 | adm. dir |
Torben Janholt | 03.09.1998 | 27.02.2013 | adm. dir |
Birgit Aagaard-Svendsen | 03.09.1998 | 21.09.1998 | direktør |
Birgit Aagaard-Svendsen | 04.01.1938 | 31.08.2016 | direktør |
Claus Vang Ipsen | 04.01.1938 | 03.09.1998 | adm. dir |
Peter Weitemeyer | 04.01.1938 | 28.10.1994 | direktør |
Bent Østergaard | 04.01.1938 | 09.06.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martyn Richard Wade | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Thomsen | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Verner Mørch | 01.08.2022 | formand |
Peter Poul Lauritzen Bay | 03.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Adam Pedersen Nordhald | 01.07.2020 | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Troels Møller | 17.06.2020 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Thomsen | 08.10.2018 | 31.07.2022 | formand |
Kristian Verner Mørch | 08.10.2018 | 31.07.2022 | næstformand |
Barbara Jensen | 22.03.2018 | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Verner Mørch | 22.03.2018 | 07.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Gauger | 31.03.2017 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Andersen | 31.03.2017 | 17.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Busk Stahl | 10.01.2017 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Teddy Lok | 25.02.2016 | 08.10.2018 | formand |
Niels Thomas Heering | 25.02.2016 | 08.10.2018 | næstformand |
Anders Liengaard | 25.08.2014 | 31.01.2017 | suppleant |
Søren Roschmann | 25.08.2014 | 10.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Teddy Lok | 28.03.2014 | 24.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Claus Busk Stahl | 01.03.2014 | 09.01.2017 | suppleant |
Anders Hove | 02.04.2013 | 31.07.2015 | suppleant |
Jan Lystlund Sørensen | 02.04.2013 | 25.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Roschmann | 02.04.2013 | 25.08.2014 | suppleant |
Jacob Bliksted Sørensen | 02.04.2013 | 01.03.2014 | suppleant |
Marianne Wiinholt | 15.06.2011 | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Dan Danstrøm | 17.04.2009 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Kesting | 17.04.2009 | 02.04.2013 | suppleant |
Per Gommesen | 17.04.2009 | 29.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Rashid Beg | 17.04.2009 | 10.05.2010 | suppleant |
Susanne Lynggaard Jensen | 17.04.2009 | 21.04.2010 | suppleant |
Ole Svendsen | 01.01.2009 | 17.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Søren Berg | 06.04.2005 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Curt Carlo Corneliussen | 06.04.2005 | 17.04.2009 | suppleant |
Martin Hammelsvang Nielsen | 06.04.2005 | 17.04.2009 | suppleant |
Ole Svendsen | 06.04.2005 | 01.01.2009 | suppleant |
Inge Lise Loft | 22.05.2003 | 03.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Bent Østergaard | 24.03.2003 | 25.02.2016 | formand |
Odd Ingar Skaug | 24.03.2003 | 25.02.2016 | næstformand |
Per Richard Larsen | 07.08.2001 | 17.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Vilhelm Pavar | 07.08.2001 | 01.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kenn Paul Jørgensen | 07.08.2001 | 06.04.2005 | suppleant |
Michael Jøren Molter | 07.08.2001 | 06.04.2005 | suppleant |
Frank Andre Jensen | 07.08.2001 | 06.04.2005 | suppleant |
Niels Thomas Heering | 26.04.2001 | 24.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Rosenkilde | 26.04.2001 | 27.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jacob Diesen | 26.04.2001 | 24.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Leif Juul Jørgensen | 26.04.2001 | 24.03.2003 | formand |
Bent Østergaard | 21.09.1998 | 26.04.2001 | næstformand |
Peder Julan | 01.04.1998 | 06.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kent Sørensen | 01.04.1998 | 07.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jens Gunner Sørensen | 01.04.1998 | 07.08.2001 | suppleant |
Gert Lyngbye Hansen | 01.04.1998 | 07.08.2001 | suppleant |
Ole Rendbæk | 01.04.1998 | 26.04.2001 | suppleant |
Per Højte Sørensen | 01.04.1998 | 26.04.2001 | suppleant |
Birgit Aagaard-Svendsen | 01.04.1998 | 03.09.1998 | næstformand |
Svend Fischer | 01.12.1997 | 01.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lauritzen | 21.05.1997 | 24.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ivar Samren | 21.05.1997 | 01.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Olav Karl Rakkenes | 11.04.1996 | 21.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Steen Riisgaard | 11.04.1996 | 01.04.1998 | suppleant |
Hans Ole Nielsen | 04.01.1938 | 07.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Otto Bertel Christensen | 04.01.1938 | 26.04.2001 | formand |
Hans Christian Ertløv Mikkelsen | 04.01.1938 | 01.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kim Skaarup | 04.01.1938 | 01.04.1998 | suppleant |
Jørgen Finn Andersen | 04.01.1938 | 01.04.1998 | suppleant |
Carsten Routhe Johansen | 04.01.1938 | 01.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Svend Fischer | 04.01.1938 | 01.12.1997 | suppleant |
Per Schmidt | 04.01.1938 | 21.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Sven Dyrløv Madsen | 04.01.1938 | 21.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ebbe Yndgaard | 04.01.1938 | 21.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Krower Laursen | 04.01.1938 | 30.09.1996 | næstformand |
Olav Grue | 04.01.1938 | 11.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Thomsen Jacobsen | 04.01.1938 | 11.04.1996 | suppleant |
Birger Riisager | 04.01.1938 | 18.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Asger Bøge Henriksen | 04.01.1938 | 03.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Lindahl Cordes | 04.01.1938 | 03.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Vilhelm Pavar | 04.01.1938 | 03.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Poul Jørn Jensen | 04.01.1938 | 03.05.1994 | suppleant |
Hans Christian Ertløv Mikkelsen | 04.01.1938 | 03.05.1994 | suppleant |
Jørgen Frederik Wesenberg-Lund | 04.01.1938 | 15.08.1990 | bestyrelsesmedlem |
Carl Jørgen Hovland | 04.01.1938 | 15.08.1990 | suppleant |
Klaus Vilhelm Pavar | 04.01.1938 | 15.08.1990 | suppleant |
Walter Tönshoff | 04.01.1938 | 25.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hjalmar Jensen Næsvang | 04.01.1938 | 25.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Asger Bøge Henriksen | 04.01.1938 | 25.04.1990 | suppleant |
Finn Ove Kristoffer Lassen | 04.01.1938 | 16.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hjalmar Jensen Næsvang | 04.01.1938 | 16.03.1990 | suppleant |
Hannelore Margarete Leichner | 04.01.1938 | 29.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Einar Nicolaisen Møller | 04.01.1938 | 05.07.1988 | formand |