Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Nikolaj Jensen | 09.03.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Albert Sørensen | 25.07.1955 | 09.03.2011 | direktion |
Niels Christian Christiansen | 25.07.1955 | 09.03.2011 | direktion |
Birthe B Diget Hausgaard | 25.07.1955 | 16.10.1995 | direktion |
Birgit Meise | 25.07.1955 | 28.10.1991 | direktion |
Jens Veino | 25.07.1955 | 24.05.1991 | direktion |
Ole Casthøj | 25.07.1955 | 03.07.1989 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Jensen | 09.03.2011 | bestyrelse |
Jan Nikolaj Jensen | 19.06.1998 | bestyrelse |
Susanne Aabel Sørensen | 19.06.1998 | formand |
Robert Albert Sørensen | 25.07.1955 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tavs Diget | 16.10.1995 | 19.06.1998 | formand |
Doris Nygaard Christiansen | 25.07.1955 | 09.03.2011 | bestyrelse |
Niels Christian Christiansen | 25.07.1955 | 09.03.2011 | bestyrelse |
Jørn Diget | 25.07.1955 | 16.10.1995 | bestyrelse |
Birthe B Diget Hausgaard | 25.07.1955 | 16.10.1995 | bestyrelse |
Ole Bjørvig Pedersen | 25.07.1955 | 28.10.1991 | bestyrelse |
Hans Erik Bernth Johansen | 25.07.1955 | 28.10.1991 | bestyrelse |
Erik Würtz Knudsen | 25.07.1955 | 28.10.1991 | bestyrelse |
Niels Rode-Jepsen | 25.07.1955 | 24.05.1991 | bestyrelse |
Klaus Bo Glensted | 25.07.1955 | 24.05.1991 | bestyrelse |
Niels Peter Israelsen | 25.07.1955 | 24.05.1991 | bestyrelse |
Geert Bülow Hansen | 25.07.1955 | 10.05.1990 | bestyrelse |
Klaus Bo Glensted | 25.07.1955 | 10.05.1990 | personlig_suppleant |
Jørn Kurt Valbo | 25.07.1955 | 03.07.1989 | bestyrelse |
Ole Casthøj | 25.07.1955 | 03.07.1989 | bestyrelse |
Oscar Pedersen | 25.07.1955 | 27.01.1988 | bestyrelse |
Jørgen Carstensen | 25.07.1955 | 20.08.1987 | bestyrelse |