Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Navne |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-01 tilføjes Vedtægter: 2023-12-01 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 1986-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IRON PUMP HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 21, 2., 1265 København K (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-17 tilføjes Bestyrelse: Anna-Louise Kaalby Mogensen (suppleant) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-01-17 fjernes Bestyrelse: Mikkel Fritsch (suppleant) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 21, 2., 1265 København K (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: jensvmathiasen@gmail.com (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Engelbrekt Rohde (suppleant) (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-01 fjernes Bestyrelse: Poul Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-31 fjernes Bestyrelse: Jacob Møller (suppleant) (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-27 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Fritsch (suppleant) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-01-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Vandborg Mathiasen (formand) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-07 fjernes Bestyrelse: Michael Keldsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-06 fjernes Bestyrelse: Jens Vandborg Mathiasen (suppleant) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Vandborg Mathiasen (suppleant) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2018-02-05 fjernes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2017-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-08 tilføjes Bestyrelse: Jacob Møller (suppleant) (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2015-11-11 tilføjes Bestyrelse: Poul Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2015-11-11 fjernes Bestyrelse: Erik Borup Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Fondens formål er: a. at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den af Maskinfabriken Iron A/S drevne virksomhed (er), herunder at foretage investeringer til konsolidering og udbygning af selskabets virksomhed (er) b. at yde hjælp til nuværende og tidligere aktionærer i Iron Holding A/S, familier, der har haft tilknytning til Maskinfabriken Iron A/S, nuværende og tidligere i Maskinfabriken Iron A/S ansatte (funktionærer, arbejdere og andre) samt disses efterladte c. at yde støtte til teknisk uddannelse og grundforskning, herunder navnlig inden for det maritime område Det afhænger af fondsbestyrelsens nærmere bestemmel- se, hvorledes og i hvilket omfang de nævnte formål skal tilgodeses. Som almindelig retningslinje for bestyrel- sens skøn skal gælde, at de enkelte formål skal tilgode- ses i den rækkefølge, hvori de er nævnt i nærværende formålsparagraf. Heraf følger for eksempel, at støtte til teknisk uddannelse og forskning normalt kommer i betragtning, når fondsbestyrelsen skønner, at der ikke i det pågældende år er rimeligt behov for støtte til de forud for teknisk uddannelse og forskning nævnte formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-08 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-15 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Falbe-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2008-01-15 fjernes Bestyrelse: Ingrid Mogensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-04-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2007-01-10 tilføjes Bestyrelse: John Vestergaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-10 fjernes Bestyrelse: Ingegerd Arnesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-03 tilføjes Bestyrelse: Kasper Borup Andersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Borup Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2004-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 10, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-01-15 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-19 tilføjes Bestyrelse: Michael Keldsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-19 fjernes Bestyrelse: Ole Nørregaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-02 fjernes Bestyrelse: Henrik Stenbjerre (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 6.150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-07 fjernes Bestyrelse: Berit Luise Mogensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-02-09 fjernes Bestyrelse: Michael Arnesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-26 fjernes Bestyrelse: Ole Mogensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-12 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Arnesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-13 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Arnesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-02-13 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 1986-02-12 fjernes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 1986-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 10, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-05-06)
Den 1974-02-28 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2015-04-22)
Den 1974-02-28 tilføjes Navne: IRON FONDEN (offentliggjort 2015-04-22)
Den 1974-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2015-04-22)