Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Hastrup Knudsen | 17.01.2023 | suppleant |
Thomas Engelbrekt Rohde | 09.07.2021 | suppleant |
Jacob Møller | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Vandborg Mathiasen | 07.01.2021 | formand |
Berit Luise Mogensen | 15.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Falbe-Hansen | 15.01.2008 | suppleant |
Marlene Ruth Vestergaard | 10.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
John Vestergaard | 10.01.2007 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna-Louise Kaalby Mogensen | 17.01.2023 | 17.01.2023 | suppleant |
Mikkel Fritsch | 27.01.2021 | 17.01.2023 | suppleant |
Jens Vandborg Mathiasen | 05.02.2018 | 06.01.2021 | suppleant |
Jacob Møller | 08.12.2015 | 31.01.2021 | suppleant |
Poul Hjulmand | 11.11.2015 | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Borup Andersen | 03.01.2007 | 11.11.2015 | suppleant |
Erik Borup Andersen | 20.11.2006 | 11.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kim Ketelsen | 30.01.1998 | 05.02.2018 | suppleant |
Michael Keldsen | 19.01.1998 | 07.01.2021 | formand |
Michael Keldsen | 19.01.1998 | 19.01.1998 | suppleant |
Ole Mogensen | 13.02.1986 | 15.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Mogensen | 13.02.1986 | 15.01.2008 | suppleant |
Niels Christian Arnesen | 13.02.1986 | 10.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ingegerd Arnesen | 13.02.1986 | 10.01.2007 | suppleant |
Ole Nørregaard | 13.02.1986 | 19.01.1998 | formand |
Henrik Stenbjerre | 13.02.1986 | 02.04.1997 | suppleant |
Berit Luise Mogensen | 13.02.1986 | 07.04.1995 | suppleant |
Michael Arnesen | 13.02.1986 | 09.02.1995 | suppleant |
Else Thore Mathilde Mogensen | 13.02.1986 | 26.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ole Mogensen | 13.02.1986 | 26.02.1993 | suppleant |
Ruth Ella Arnesen | 13.02.1986 | 12.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Arnesen | 13.02.1986 | 12.12.1988 | suppleant |