Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Hansson | 25.04.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Erik Hansson | 26.11.1975 | 22.05.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Blume Schmidt | 01.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Eskil Bielefeldt | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Høgsberg Nielsen | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Hansson | 22.05.2014 | formand |
Jesper Hansson | 25.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inger Hansson | 14.04.2016 | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Inger Hansson | 25.08.2009 | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hansson | 25.04.2007 | 25.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bo Overby | 21.06.2001 | 28.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Vestergaard Svarrer | 21.06.2001 | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Inger Hansson | 26.11.1975 | 21.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Anne Mette Clausen | 26.11.1975 | 21.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Karlo Mathias Svane | 26.11.1975 | 30.04.1993 | bestyrelsesmedlem |