Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING (CVR 31856973) | NORMAL | 22.12.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Sparta Logistics A/S (CVR 36997303) | NORMAL | 31.05.2023 | formand |
Dania Connect A/S (CVR 54771215) | NORMAL | 03.10.2022 | formand |
DANIA GROUP ApS (CVR 34736421) | NORMAL | 03.10.2022 | formand |
Trepco A/S (CVR 37138002) | NORMAL | 03.10.2022 | formand |
DANIA BE HOLDING ApS (CVR 43467638) | NORMAL | 03.10.2022 | formand |
SARGO A/S (CVR 41691670) | NORMAL | 14.09.2020 | formand |
E 3-GRUPPEN A/S (CVR 66558215) | NORMAL | 08.08.2019 | formand |
E 3 SPEDITION-TRANSPORT A/S (CVR 18390671) | NORMAL | 08.08.2019 | formand |
W88 Nordland P/S (CVR 40580190) | NORMAL | 28.05.2019 | formand |
W8 Nordland P/S (CVR 40586830) | NORMAL | 28.05.2019 | formand |
PRAVDA A/S (CVR 10633397) | NORMAL | 21.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
SVANE SHIPPING A/S (CVR 54638116) | NORMAL | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
DLA Piper Denmark Komplementar ApS (CVR 34091706) | NORMAL | 28.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab (CVR 35209352) | NORMAL | 28.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
FOXDAL GRUPPEN A/S (CVR 77428410) | NORMAL | 20.05.2016 | formand |
AFRIDANA A/S (CVR 16931144) | NORMAL | 26.02.2016 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Sparta Logistics A/S (CVR 36997303) | NORMAL | 21.05.2022 | 30.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ambiant Group ApS (CVR 41504730) | OPLØST EFTER FUSION | 12.05.2022 | 29.08.2023 | formand |
FB Group ApS (CVR 41747080) | NORMAL | 18.03.2022 | 14.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
INSPARI A/S (CVR 29178925) | NORMAL | 31.08.2020 | 29.08.2023 | formand |
INSPARI BE HOLDING APS (CVR 41187557) | NORMAL | 31.08.2020 | 29.08.2023 | formand |
INSPARI A/S (CVR 29178925) | NORMAL | 17.04.2020 | 30.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
INSPARI BE HOLDING APS (CVR 41187557) | NORMAL | 17.04.2020 | 30.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nordic Cooking & Catering A/S (CVR 40766405) | NORMAL | 06.09.2019 | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
PROFLEX KEMI A/S (CVR 10870186) | NORMAL | 08.08.2019 | 30.09.2023 | formand |
HAMAG A/S (CVR 25128664) | NORMAL | 20.06.2019 | 23.03.2021 | formand |
FinanceZealand A/S (CVR 38513702) | NORMAL | 22.05.2019 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nordic Compliance Services A/S (CVR 40488316) | NORMAL | 30.04.2019 | 26.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Invest IT 2 ApS (CVR 39433060) | NORMAL | 04.03.2019 | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Invest IT 3 ApS (CVR 39433389) | NORMAL | 30.11.2018 | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
E 3-GRUPPEN A/S (CVR 66558215) | NORMAL | 22.10.2018 | 07.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
E 3 SPEDITION-TRANSPORT A/S (CVR 18390671) | NORMAL | 22.10.2018 | 07.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
itm8 | Progressive A/S (CVR 25223330) | NORMAL | 10.10.2018 | 11.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Invest IT 3 ApS (CVR 39433389) | NORMAL | 10.10.2018 | 23.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
ALPHA OFFSHORE SERVICE A/S (CVR 30493311) | NORMAL | 29.12.2017 | 11.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sparrows Denmark ApS (CVR 39143127) | NORMAL | 28.12.2017 | 11.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
LABELCO A/S (CVR 15106484) | NORMAL | 10.11.2017 | 13.07.2022 | formand |
DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 33364695) | OPLØST EFTER FUSION | 16.06.2017 | 28.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
DLC DRIFTSMIDLER ApS (CVR 29213682) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2017 | 11.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (CVR 33365365) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2017 | 28.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
POWERCARE A/S (CVR 10047528) | NORMAL | 01.02.2017 | 30.04.2017 | formand |
POWERDOC A/S (CVR 32264700) | NORMAL | 01.02.2017 | 30.04.2017 | formand |
DANSK MILJØ HORSENS A/S (CVR 29797897) | OPLØST EFTER FUSION | 09.05.2016 | 12.08.2016 | formand |
ALPHA OFFSHORE SERVICE A/S (CVR 30493311) | NORMAL | 29.04.2016 | 28.12.2017 | formand |
Trepco A/S (CVR 37138002) | NORMAL | 06.10.2015 | 20.03.2017 | formand |
Expromo Service & Installation A/S (CVR 36198346) | NORMAL | 16.09.2014 | 06.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Datoselskabet RT af 24.02.2022 ApS (CVR 36198257) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.09.2014 | 06.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 33364695) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 25.06.2015 | formand |
DLC DRIFTSMIDLER ApS (CVR 29213682) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 25.06.2015 | formand |
DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (CVR 33365365) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 29.05.2015 | formand |
ELIZA CHOKOLADE ApS (CVR 28293682) | NORMAL | 04.02.2014 | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
INSPARI A/S (CVR 29178925) | NORMAL | 21.11.2013 | 16.04.2020 | formand |
AKSET A/S (CVR 26118182) | NORMAL | 18.06.2013 | 14.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
MIDTJYSK INVESTERINGSSELSKAB ApS (CVR 35028811) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.04.2013 | 13.03.2018 | næstformand |
CBC ENERGY ApS (CVR 34213534) | NORMAL | 20.02.2013 | 02.07.2013 | formand |
NAVITAS RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS (CVR 33063288) | NORMAL | 13.02.2013 | 11.10.2013 | formand |
SERVICEMIND ApS (CVR 30582675) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.12.2012 | 20.02.2013 | bestyrelse |
Dania Connect A/S (CVR 54771215) | NORMAL | 30.11.2012 | 20.03.2017 | formand |
ALL NRG Grenaa A/S (CVR 29626839) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2012 | 20.05.2014 | bestyrelse |
CANDYKING DANMARK A/S (CVR 27720390) | OPLØST EFTER FUSION | 26.09.2012 | 08.05.2013 | bestyrelse |
CANDYKING DANMARK A/S (CVR 27720390) | OPLØST EFTER FUSION | 21.09.2012 | 26.09.2012 | bestyrelse |
LIGHT PEOPLE ApS (CVR 32341950) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.2011 | 20.12.2011 | formand |
MOTO MUTO ApS (CVR 32675999) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.01.2011 | 20.12.2011 | formand |
LOGISTICS SOLUTIONS A/S (CVR 33388829) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.01.2011 | 13.06.2013 | bestyrelse |
SERVICEMIND ApS (CVR 30582675) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.12.2010 | 20.02.2013 | formand |
Solita A/S (CVR 31873932) | NORMAL | 17.11.2010 | 13.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
REDOFFICE AALBORG A/S (CVR 32146147) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.11.2010 | 01.08.2014 | formand |
RO AALBORG HOLDING ApS (CVR 33244215) | TVANGSOPLØST | 10.10.2010 | 08.11.2011 | formand |
HOUSE OF MINDS A/S (CVR 32651550) | OPLØST EFTER FUSION | 02.12.2009 | 20.02.2013 | formand |
Emagion A/S (CVR 25337530) | NORMAL | 10.12.2008 | 24.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
ABOUT LEARNING A/S (CVR 25073525) | NORMAL | 10.12.2008 | 24.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Omagion A/S (CVR 25381505) | NORMAL | 10.12.2008 | 24.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
OUTVIO A/S (CVR 28984308) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.12.2008 | 26.11.2013 | formand |
ANALYSEFIRMAET TELE CONSULT ApS (CVR 25482654) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.08.2008 | 06.07.2009 | formand |
ANALYSEFIRMAET TESTSHOPPING ApS (CVR 30282027) | TVANGSOPLØST | 21.08.2008 | 15.12.2008 | formand |
COLORFULL ApS (CVR 31585880) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.2008 | 17.04.2009 | bestyrelse |
GLOBAL STOLE A/S (CVR 30237986) | NORMAL | 31.01.2007 | 14.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING (CVR 31856973) | NORMAL | 22.12.2008 | direktør |
BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 31857074) | NORMAL | 22.12.2008 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DELACOUR DANIA LAW INTERNATIONAL ApS (CVR 25043332) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.03.2018 | 12.12.2018 | direktør |
DLC DRIFTSMIDLER ApS (CVR 29213682) | OPLØST EFTER FUSION | 15.03.2018 | 11.09.2018 | direktør |
DLC ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 32056296) | OPLØST EFTER FUSION | 15.03.2018 | 11.09.2018 | direktør |
DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 33364695) | OPLØST EFTER FUSION | 15.03.2018 | 28.08.2018 | direktør |
DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (CVR 33365365) | OPLØST EFTER FUSION | 07.03.2018 | 28.08.2018 | direktør |
W3 Properties ApS (CVR 36942207) | NORMAL | 31.08.2016 | 01.11.2016 | direktør |
DLC ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 32056296) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.2013 | 25.06.2015 | direktion |
DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 33364695) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.2013 | 30.06.2014 | direktion |
DLC DRIFTSMIDLER ApS (CVR 29213682) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.2013 | 30.06.2014 | direktion |
DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (CVR 33365365) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.2013 | 30.06.2014 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Eskil Bielefeldt | 3,49 % | 6,98 % | 8,14 % | 11,63 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Eskil Bielefeldt (antal: 86) | 45 | 10 | 30 | 1 |
Pct. | 52 % | 12 % | 35 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Eskil Bielefeldt (antal: 111) | 77 | 12 | 3 | 19 |
Pct. | 69 % | 11 % | 3 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
DS Smith DM Plast ApS (CVR 34581614) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2019-01-08 | 2019-03-29 | likvidator |
DS Smith DM Plast ApS (CVR 34581614) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-12-18 | 2018-11-23 | likvidator |
ASKHIMS EFTF. ApS (CVR 26068150) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-04-12 | 2024-08-27 | likvidator |
OCCASUS ApS (CVR 34707294) | TVANGSOPLØST | 2015-01-23 | 2014-09-24 | likvidator |
DYNAUDIO INVEST A/S (CVR 87943011) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2016-11-15 | 2017-05-31 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET PILGAARD OG BLOK ApS (CVR 32059678) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-10-25 | 2020-01-09 | likvidator |
JOWIN BBQ ApS (CVR 36392630) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2016-04-11 | 2017-02-10 | likvidator |
INSTONE INTERNATIONAL HOLDING ApS (CVR 26383676) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-12-01 | 2009-08-19 | likvidator |
FEMILET HELLERUP ApS (CVR 28477635) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-06-14 | 2018-05-30 | likvidator |
KINGSRØD TRUCKING A/S (CVR 12015003) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-10-31 | 2006-06-14 | likvidator |
SELSKABET AF 10. MAJ 2005 A/S (CVR 25188934) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-06-01 | 2005-11-16 | likvidator |
NYDAMSVEJ 53 AF 15. SEPTEMBER 2004A/S (CVR 13976740) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-11-16 | 2005-06-14 | likvidator |
ANPARTSSELSKABET AF 25. JUNI 2010 NR.3 (CVR 33043864) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-10-20 | 2011-02-28 | likvidator |
MATADOR SOURCE ApS (CVR 19434249) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-04-11 | 2007-11-12 | likvidator |
FLÄKT WOODS A/S (CVR 26321948) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-04-18 | 2011-11-21 | likvidator |
HEI HORSENS ApS (CVR 10132622) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-08-01 | 2009-03-02 | likvidator |
ISA-VEST ApS (CVR 35843663) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-09-28 | 2019-05-31 | likvidator |
RISKIT ApS (CVR 25136543) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-07-31 | 2005-01-28 | likvidator |