Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bodil Clara Teil Johansen | 15.11.2012 | adm. dir |
Jacob Morten Berg Andersen | 15.11.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Kurt Andersen | 18.08.1975 | 15.11.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Flink Madsen | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Lehrskov Schultz | 26.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Clara Teil Johansen | 17.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Morten Berg Andersen | 17.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Otto Frederik Spliid | 22.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kurt Andersen | 18.08.1975 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Tofte Liisborg | 29.11.2011 | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bonavent Hansen | 24.04.2007 | 29.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bøgede Andersen | 18.08.1975 | 24.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jette Andersen | 18.08.1975 | 17.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Neymark | 18.08.1975 | 22.11.2000 | bestyrelsesmedlem |