Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MØLLEGÅRDEN YDING ApS (CVR 30586980) | UNDER KONKURS | 11.05.2007 |
Northern Greens A/S (CVR 31373581) | NORMAL | 10.04.2008 |
SFM YDING ApS (CVR 31413893) | UNDER KONKURS | 01.04.2008 |
SKOVHØJENS EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 34603480) | UNDER KONKURS | 26.06.2012 |
Selskabet af 30.03.2022 A/S (CVR 26506433) | UNDER KONKURS | 28.02.2002 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BECHSMINDE ApS (CVR 34603421) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.06.2012 | 15.04.2024 |
CSM YDING ApS (CVR 36402989) | TVANGSOPLØST | 30.09.2014 | 19.01.2024 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Flink Madsen (CVR 24976092) | 01.11.1999 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GARTNERIET THORUPLUND A/S. FRAUGDE (CVR 52303710) | NORMAL | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GASA NORD GRØNT AMBA (CVR 54550715) | NORMAL | 12.03.2021 | 24.03.2022 | suppleant |
GASA NORD GRØNT AMBA (CVR 54550715) | NORMAL | 18.12.2020 | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
GASA NORD GRØNT AMBA (CVR 54550715) | NORMAL | 31.03.2020 | 17.12.2020 | suppleant |
PETER SKOV HANSEN FGE 2010 A/S (CVR 30704347) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.12.2016 | 05.03.2019 | formand |
GASA NORD GRØNT AMBA (CVR 54550715) | NORMAL | 05.03.2015 | 01.03.2019 | næstformand |
PETER SKOV HANSEN FGE 2010 A/S (CVR 30704347) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.03.2014 | 29.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
DANFRIG A/S (CVR 33965281) | NORMAL | 14.10.2011 | 23.05.2014 | formand |
GASA NORD GRØNT AMBA (CVR 54550715) | NORMAL | 24.03.2010 | 04.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Northern Greens A/S (CVR 31373581) | NORMAL | 10.04.2008 | 02.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
GASA FRUGT-IMPORT A.M.B.A. (CVR 51504852) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.03.2008 | 03.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
GASA NORD GRØNT A/S (CVR 17852876) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.2002 | 11.04.2005 | bestyrelse |
Selskabet af 30.03.2022 A/S (CVR 26506433) | UNDER KONKURS | 28.02.2002 | 04.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Dangrow Convenience Øko ApS (CVR 38307088) | NORMAL | 01.01.2017 | 04.04.2022 | direktør |
MMA SKJOLDELEV ApS (CVR 35385304) | TVANGSOPLØST | 22.11.2016 | 15.06.2022 | direktør |
CSM YDING ApS (CVR 36402989) | TVANGSOPLØST | 30.09.2014 | 14.06.2023 | direktør |
SKJOLDVANG EJENDOMME ApS (CVR 35391525) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.06.2013 | 31.03.2022 | direktør |
SKJOLDVANG KRYDDERURTER ApS (CVR 35394869) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.06.2013 | 31.03.2022 | direktør |
SKOVHØJENS EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 34603480) | UNDER KONKURS | 26.06.2012 | 14.06.2023 | direktør |
BECHSMINDE ApS (CVR 34603421) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.06.2012 | 25.03.2022 | direktør |
SFM YDING ApS (CVR 31413893) | UNDER KONKURS | 01.04.2008 | 14.06.2022 | direktør |
MØLLEGÅRDEN YDING ApS (CVR 30586980) | UNDER KONKURS | 11.05.2007 | 25.03.2022 | direktør |
Selskabet af 30.03.2022 A/S (CVR 26506433) | UNDER KONKURS | 28.02.2002 | 04.04.2022 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Flink Madsen | 40,91 % | 45,45 % | 45,45 % | 45,45 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Flink Madsen (antal: 22) | 5 | 10 | 2 | 5 |
Pct. | 23 % | 45 % | 9 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Flink Madsen (antal: 46) | 13 | 10 | 16 | 7 |
Pct. | 28 % | 22 % | 35 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |