Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-10-11 fjernes Navne: T. SVARRE NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 120, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 fjernes Revisor: Hans Christian Beier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 fjernes Bestyrelse: Kirsten Bertore (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 fjernes Direktion: Torben Svarre Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, fortrinsvis i fast ejendom, pantebreve og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens eller direktionens medlemmer hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-22 tilføjes Vedtægter: 1979-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 120, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Bertore (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Direktion: Torben Svarre Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Navne: T. SVARRE NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Revisor: Hans Christian Beier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)