Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 06.10.1988 | 06.10.1988 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 10.03.1988 | 05.10.1988 |
NORMAL | 30.04.1974 | 09.03.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Hans Christian Beier. | 30.04.1974 | 06.10.1988 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
T. SVARRE NIELSEN ApS | 30.04.1974 | 11.10.1988 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens eller direktionens medlemmer hver for sig | 22.09.1979 | 06.10.1988 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.