Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Bibranche | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-10-03 fjernes Binavne: V. HOLM JENSEN FOTO, SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 50, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Bestyrelse: Bjarke Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Direktion: Bjarke Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 469 G SLAGELSE BYGRUNDE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-15 fjernes Bestyrelse: Jane Vittenkamp Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Direktion: Finn Christian Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 50, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 162, 4200 Slagelse (offentliggjort 2008-11-06)
Den 2008-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 162, 4200 Slagelse (offentliggjort 2008-11-06)
Den 2008-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangen 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-09-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Ellersgaard Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Direktion: Finn Christian Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive selskabets ejerlejligheder i ejendommen matr. nr. 469 g Slagelse bygrunde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Vedtægter: 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 fjernes Revisor: TVS 2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangen 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangen 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2003-05-02)
Den 2006-06-01 fjernes Revisor: DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Revisor: TVS 2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-15 tilføjes Revisor: DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 fjernes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 1999-12-15)
Den 2003-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangen 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2003-05-02)
Den 2003-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 1999-11-26)
Den 2002-02-27 tilføjes Bestyrelse: Jane Vittenkamp Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 fjernes Bestyrelse: Dagmar Ellersgaard Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Bibranche: Radio- og tv-reparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 1999-11-26)
Den 1999-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyport 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-17 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 tilføjes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 1999-12-15)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 469 G SLAGELSE BYGRUNDE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-02 fjernes Navne: HOLM RADIO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-19 fjernes Direktion: Viggo Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 fjernes Bestyrelse: Anne Merete Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-26 fjernes Direktion: Torben Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-04 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-25 tilføjes Navne: HOLM RADIO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-06-24 fjernes Navne: V. HOLM JENSEN RADIO, SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyport 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-24 tilføjes Bestyrelse: Anne Merete Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Bibranche: Radio- og tv-reparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-24 tilføjes Binavne: V. HOLM JENSEN FOTO, SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Direktion: Torben Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-24 tilføjes Navne: V. HOLM JENSEN RADIO, SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-09-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)