Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Christian Holm | 30.09.2007 | 28.09.2011 | direktion |
Bjarke Holm | 24.09.1974 | 30.09.2013 | direktion |
Viggo Holm | 24.09.1974 | 19.01.1996 | direktion |
Torben Holm | 24.09.1974 | 26.02.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Vittenkamp Holm | 27.02.2002 | 15.01.2012 | bestyrelse |
Bjarke Holm | 24.09.1974 | 30.09.2013 | bestyrelse |
Henrik Ellersgaard Holm | 24.09.1974 | 30.09.2008 | bestyrelse |
Viggo Holm | 24.09.1974 | 27.02.2002 | bestyrelse |
Dagmar Ellersgaard Holm | 24.09.1974 | 27.02.2002 | formand |
Anne Merete Sørensen | 24.09.1974 | 16.01.1996 | bestyrelse |