Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne |
Den 2005-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 320-322, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 fjernes Bestyrelse: Michael Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Direktion: Flemming Christian Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 fjernes Navne: BILCENTRET ROSKILDEVEJ 316-318 ERHVERV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-09-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og dermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes foruden af den samlede bestyrelse af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-06 tilføjes Vedtægter: 1994-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-17 tilføjes Navne: BILCENTRET ROSKILDEVEJ 316-318 ERHVERV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-16 fjernes Navne: ANF NR. 1277 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-07 tilføjes Navne: ANF NR. 1277 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-06 fjernes Navne: ITS AF 14. MARTS 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-16 fjernes Bestyrelse: Christopher Johnson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-16 fjernes Direktion: Michael Staufeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Binavne: LABTEST DENMARK A/S, GELLATLY HANKEY MARINE SERVICES DENMARK A/S, EDWARD T.ROBERTSON & SON DENMARK A/S, CALEB BRETT DENMARK A/S, ANALABS DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Navne: ITS AF 14. MARTS 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-26 fjernes Navne: INCHCAPE TESTING SERVICES DENMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-07 tilføjes Navne: INCHCAPE TESTING SERVICES DENMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-06 fjernes Navne: INCHCAPE INSPECTION & TESTING SERVICES DENMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-15 fjernes Bestyrelse: Clive Norman Brinker Johnston (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Direktion: John Stig Dyvendal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-08 tilføjes Binavne: LABTEST DENMARK A/S, GELLATLY HANKEY MARINE SERVICES DENMARK A/S, EDWARD T.ROBERTSON & SON DENMARK A/S, CALEB BRETT DENMARK A/S, ANALABS DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-06 tilføjes Navne: INCHCAPE INSPECTION & TESTING SERVICES DENMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-05 fjernes Navne: CALEB BRETT SKANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-05 fjernes Bestyrelse: David Charles Shepley-Cuthbert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 320-322, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Bestyrelse: David Charles Shepley-Cuthbert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Direktion: John Stig Dyvendal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Navne: CALEB BRETT SKANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)