Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Spættevej 5, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Binavne: NØRGAARD ANDERSEN MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Navne: NAMA A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2009-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 fjernes Bestyrelse: Ole Nørgaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-12-02 fjernes Direktion: Claus Christian Bjerring (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-12-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-10-23 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fabrikere og forhandle maskiner og dermed forbunden virksomomhed efter bestyrelsens be- stemmelse (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2008-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets administrerende direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-06-27 tilføjes Vedtægter: 2008-06-27 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Bestyrelse: Carsten Birk Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-01-18 fjernes Bestyrelse: Signe Nørgaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Direktion: Claus Christian Bjerring (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-01-18 fjernes Direktion: Ole Nørgaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af båndtransportører og elevatorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spættevej 5, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Spættevej 5, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-14 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-29 tilføjes Bestyrelse: Vagn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-30 tilføjes Navne: NAMA A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2001-05-29 fjernes Navne: NØRGAARD ANDERSEN MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-26 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 fjernes Revisor: JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Bestyrelse: Eva Kristine Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Revisor: HÅNDVÆRKERKONSULTATIONEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1989-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1978-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spættevej 5, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-31 tilføjes Bestyrelse: Eva Kristine Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-31 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-31 tilføjes Binavne: NØRGAARD ANDERSEN MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1978-12-31 tilføjes Direktion: Ole Nørgaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-31 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af båndtransportører og elevatorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-31 tilføjes Navne: NØRGAARD ANDERSEN MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1978-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1978-12-31 tilføjes Revisor: HÅNDVÆRKERKONSULTATIONEN, JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1978-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)