Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Vedtægter: 2012-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: CENTRUM REVISION ODSHERRED ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Direktion: Fritz Ahn Albertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-11-13 tilføjes Revisor: CENTRUM REVISION ODSHERRED ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Georgs Vej 8, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2009-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordkrogen 3, 7300 Jelling (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-02-12 tilføjes Direktion: Fritz Ahn Albertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 fjernes Direktion: Knud Erik Sibbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Legale ejere: Jens Steen Dirch Poulsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-02-12 tilføjes Reelle ejere: Jens Steen Dirch Poulsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-02-12 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 fjernes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 fjernes Bestyrelse: Jens Steen Dirch Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordkrogen 3, 7300 Jelling (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordkrogen 3, 7300 Jelling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-24 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Sibbesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 fjernes Bestyrelse: Flemming Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-19 tilføjes Direktion: Knud Erik Sibbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 fjernes Direktion: Flemming Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1993-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 119.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Bestyrelse: Else Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Revisor: Greve Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-11 fjernes Revisor: Jørn Thomas Eisvang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordkrogen 3, 7300 Jelling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-07-04 tilføjes Bestyrelse: Else Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-04 tilføjes Direktion: Flemming Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-04 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-07-04 tilføjes Navne: O & P VETERINARY EQUIPMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-07-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-04 tilføjes Revisor: Jørn Thomas Eisvang, Greve Revision, Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)