Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Steen Dirch Poulsen | 12.02.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fritz Ahn Albertsen | 12.02.2009 | 15.10.2010 | direktion |
Knud Erik Sibbesen | 19.01.1999 | 12.02.2009 | direktion |
Flemming Olesen | 04.07.1974 | 19.01.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Sibbesen | 24.11.1999 | 12.02.2009 | bestyrelse |
Bent Wind | 04.07.1974 | 12.02.2009 | bestyrelse |
Jens Steen Dirch Poulsen | 04.07.1974 | 12.02.2009 | bestyrelse |
Flemming Olesen | 04.07.1974 | 24.11.1999 | bestyrelse |
Else Poulsen | 04.07.1974 | 02.03.1992 | bestyrelse |