Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Bojen Jørgensen | 22.02.1974 | 28.11.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Bojen Jørgensen | 10.12.2008 | 20.09.2011 | bestyrelse |
Mikkel Bojen Jørgensen | 10.12.2008 | 20.09.2011 | bestyrelse |
Bjarne Jessien Olesen | 10.12.2008 | 20.09.2011 | bestyrelse |