Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anzet A/S (CVR 41405228) | NORMAL | 03.06.2020 |
EJENDOMSSELSKABET FÆNDEDIGET 13, KØGE, ApS (CVR 27426999) | NORMAL | 31.10.2003 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SKOVFA INVEST NÆSTVED ApS (CVR 29246157) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.01.2006 | 14.04.2011 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Udlejningsejendommen Langdyssen 43 (CVR 33213301) | 31.10.2010 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Jens HH HOLDING ApS (CVR 34581398) | NORMAL | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ENTREPRENØR PETER MEYER A/S (CVR 25474139) | NORMAL | 01.10.2021 | 28.02.2022 | formand |
ENTREPRENØR PETER MEYER A/S (CVR 25474139) | NORMAL | 09.04.2021 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anzet A/S (CVR 41405228) | NORMAL | 03.06.2020 | 11.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
ENTREPRENØR PETER MEYER A/S (CVR 25474139) | NORMAL | 26.09.2018 | 08.04.2021 | formand |
ENTREPRENØR PETER MEYER A/S (CVR 25474139) | NORMAL | 12.09.2018 | 25.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
JQ STEEL A/S (CVR 20994193) | NORMAL | 30.01.2015 | 24.03.2021 | formand |
J Q HOLDING ApS (CVR 25310691) | NORMAL | 30.01.2015 | 24.03.2021 | formand |
BØGE HOLDING ApS (CVR 34893403) | NORMAL | 26.11.2013 | 02.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
TECHHOUSE.DK ApS (CVR 30522540) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.2013 | 22.01.2016 | bestyrelse |
VEDDEBUS A/S (CVR 16769940) | OPLØST EFTER FUSION | 14.03.2013 | 29.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
SELSKABET AF 23. AUGUST 2013 A/S (CVR 32552080) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.10.2009 | 22.10.2013 | formand |
AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S (CVR 32286178) | NORMAL | 31.08.2009 | 15.01.2021 | formand |
P H S HOLDING ApS (CVR 26897211) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.06.2009 | 28.02.2011 | formand |
BOLIGSELSKABET AF 18. JUNI 1987. NÆSTVED ApS (CVR 48229913) | TVANGSOPLØST | 10.12.2008 | 20.09.2011 | bestyrelse |
EXPERT BEN HUR ApS (CVR 31331781) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.09.2008 | 07.05.2009 | bestyrelse |
G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (CVR 25164792) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.04.2000 | 02.02.2006 | bestyrelse |
LOPS & BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 16174734) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.03.1992 | 14.06.2005 | bestyrelse |
IMPALA GROUP INVEST ApS II (CVR 10296870) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 02.03.1993 | bestyrelse |
IMPALA GROUP INVEST ApS II (CVR 10296870) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 11.08.1987 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SKOVFA INVEST NÆSTVED ApS (CVR 29246157) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.01.2006 | 14.04.2011 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bjarne Jessien Olesen | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Bjarne Jessien Olesen (antal: 19) | 8 | 3 | 7 | 1 |
Pct. | 42 % | 16 % | 37 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bjarne Jessien Olesen (antal: 26) | 20 | 1 | 2 | 3 |
Pct. | 77 % | 4 % | 8 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |