Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Lund Raun Klausen | 01.01.2021 | 09.07.2024 | adm. dir |
Martin Beck Thiel | 01.01.2021 | 09.07.2024 | direktør |
Martin Beck Thiel | 27.01.2016 | 31.12.2020 | adm. dir |
Oliver Alexander Brennecke Grundahl | 01.01.2011 | 21.11.2012 | direktør |
Flemming Dahl Petersen | 05.02.2008 | 27.01.2016 | adm. dir |
Henrik Walsted | 16.02.2004 | 05.02.2008 | adm. dir |
Ole Amstrup | 15.06.1973 | 16.02.2004 | adm. dir |
Knud Christensen | 15.06.1973 | 03.04.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Lund Raun Klausen | 01.01.2021 | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Wegener | 01.01.2021 | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sammy Kiraz | 01.01.2021 | 09.07.2024 | formand |
Morten Toft Jensen | 01.01.2021 | 28.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jes Johannsen | 09.05.2019 | 30.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Beck Thiel | 11.06.2014 | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Brandt-Nielsen | 25.05.2009 | 01.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Stig Jørgensen | 06.03.2001 | 01.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Juel | 06.03.2001 | 01.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Dahl Petersen | 15.06.1973 | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Blindkilde | 15.06.1973 | 28.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henning Kobbernagel Hansen | 15.06.1973 | 28.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Amstrup | 15.06.1973 | 11.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Walsted | 15.06.1973 | 05.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Anniken Kirsebom | 15.06.1973 | 17.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Knud Christensen | 15.06.1973 | 03.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Tage Nielsen | 15.06.1973 | 03.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
John Koefoed Lihn | 15.06.1973 | 03.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Sigurd Henning Thomsen | 15.06.1973 | 16.01.1989 | bestyrelsesmedlem |