Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Tegningsregel | Binavne | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 614.200,00 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-30 tilføjes Vedtægter: 2024-04-30 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@hawe-energy.com (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 611.300,00 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 606.600,00 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-28 tilføjes Vedtægter: 2023-12-28 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-13 tilføjes Bestyrelse: Stefan Schmid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-08-31 tilføjes Bestyrelse: Wolfgang Dieter Sochor (formand) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-31 fjernes Bestyrelse: Robert Axel Schullan (formand) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-30 fjernes Bestyrelse: Wolfgang Dieter Sochor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-31 tilføjes Direktion: Markus Oberhuber (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-31 fjernes Direktion: Stefan Schmid (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 605.300,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-08-02 tilføjes Vedtægter: 2023-08-02 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-05 tilføjes Bestyrelse: Wolfgang Dieter Sochor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-12-05 fjernes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 604.500,00 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-11-15 tilføjes Vedtægter: 2022-11-15 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-09-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 40, 1263 København K (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-20 fjernes Binavne: J.D. FRIDERICHSEN A/S, HYDRA CONTROLS A/S, FSE A/S, FS TEKNIK A/S, FS HYDRAULIK A/S, FS ENERGY A/S, FRITZ SCHUR SERVICE A/S, FRITZ SCHUR HYDRAULIK A/S, FRITZ SCHUR GEAR A/S, FRITZ SCHUR ENERGY A/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 tilføjes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-03-16 fjernes Bestyrelse: Mads-Ole Astrupgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-15 fjernes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (formand) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 tilføjes Direktion: Stefan Schmid (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-03-16 fjernes Direktion: Mads-Ole Astrupgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 tilføjes Legale ejere: HAWE Holding GmbH (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 fjernes Legale ejere: FRITZ SCHUR TECHNICAL GROUP A/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 tilføjes Navne: HAWE Energy Solutions A/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-15 fjernes Navne: FRITZ SCHUR TEKNIK A/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 tilføjes Reelle ejere: Karl Alexander Haeusgen, Jakob Sebastian Haeusgen (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 fjernes Reelle ejere: Fritz Henrik Schur (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-26 tilføjes Bestyrelse: Peter Helbirk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-09 tilføjes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (formand) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2017-07-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ajslev (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-08 fjernes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2010-10-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, to bestyrelsesmedlemmer i forening, bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af næstformanden alene. (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-05-26 tilføjes Vedtægter: 2010-05-26 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2009-11-13)
Den 2009-09-23 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-09 tilføjes Bestyrelse: Mads-Ole Astrupgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2008-04-09 fjernes Bestyrelse: Karen Schur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-25 fjernes Binavne: NORDISK PLAST- OG PAPIRFORÆDLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-07 tilføjes Direktion: Mads-Ole Astrupgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-17 fjernes Direktion: Peter Michael Møgelgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ajslev (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-30 tilføjes Direktion: Jørgen Ajslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Jørgen Ajslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-01 fjernes Direktion: Fritz Henrik Schur (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Revisor: Henrik Bøgh Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Legale ejere: FRITZ SCHUR TECHNICAL GROUP A/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 1995-09-01 tilføjes Navne: FRITZ SCHUR TEKNIK A/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 1995-08-31 fjernes Navne: NORDISK PLAST- OG PAPIRFORÆDLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-25 fjernes Bestyrelse: Fritz Schur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-06-12 fjernes Bestyrelse: Jan Ranners (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-03 fjernes Bestyrelse: Karl Knakkergaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-26 tilføjes Reelle ejere: Fritz Henrik Schur (offentliggjort 2022-03-21)
Den 1989-11-03 fjernes Bestyrelse: Erik Johannes Kristoffer Pitzner-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-11-03 fjernes Direktion: Karl Knakkergaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2022-11-27)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1978-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 40, 1263 København K (offentliggjort 2022-03-21)
Den 1972-11-02 tilføjes Bestyrelse: Erik Johannes Kristoffer Pitzner-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1972-11-02 tilføjes Binavne: NORDISK PLAST- OG PAPIRFORÆDLING A/S, J.D. FRIDERICHSEN A/S, HYDRA CONTROLS A/S, FSE A/S, FS TEKNIK A/S, FS HYDRAULIK A/S, FS ENERGY A/S, FRITZ SCHUR SERVICE A/S, FRITZ SCHUR HYDRAULIK A/S, FRITZ SCHUR GEAR A/S, FRITZ SCHUR ENERGY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-02 tilføjes Direktion: Karl Knakkergaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1972-11-02 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (offentliggjort 2013-11-22)