Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Markus Oberhuber | 31.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stefan Schmid | 16.03.2022 | 31.08.2023 | adm. dir |
Mads-Ole Astrupgaard | 07.10.2004 | 16.03.2022 | adm. dir |
Peter Michael Møgelgård | 30.12.1998 | 17.10.2003 | direktør |
Jørgen Ajslev | 30.12.1998 | 30.12.1998 | direktør |
Fritz Henrik Schur | 02.11.1972 | 01.10.1996 | direktør |
Karl Knakkergaard Nielsen | 02.11.1972 | 03.11.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stefan Schmid | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jiang Ye | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Axel Schwerdtfeger | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Brand | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Wolfgang Dieter Sochor | 31.08.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Wolfgang Dieter Sochor | 05.12.2022 | 30.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karl Alexander Haeusgen | 16.03.2022 | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Robert Axel Schullan | 16.03.2022 | 31.08.2023 | formand |
Fritz Henrik Schur | 16.03.2022 | 05.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Helbirk | 26.09.2017 | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Henrik Schur | 09.07.2017 | 15.03.2022 | formand |
Mads-Ole Astrupgaard | 09.04.2008 | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Henrik Schur | 31.12.1998 | 08.07.2017 | næstformand |
Jørgen Ajslev | 30.12.1998 | 09.07.2017 | formand |
Karen Schur | 02.11.1972 | 09.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Schur | 02.11.1972 | 25.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jan Ranners | 02.11.1972 | 12.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Karl Knakkergaard Nielsen | 02.11.1972 | 03.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Erik Sølbeck | 02.11.1972 | 03.11.1989 | bestyrelsesmedlem |
Erik Johannes Kristoffer Pitzner-Jørgensen | 02.11.1972 | 03.11.1989 | bestyrelsesmedlem |