Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Møller Jalking | 27.02.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Høier | 02.03.2020 | 27.02.2024 | adm. dir |
Henrik Rasmussen | 20.09.2019 | 02.03.2020 | adm. dir |
Lars Wildenschild | 01.06.2013 | 20.09.2019 | adm. dir |
Birthe Mandrup Christensen | 04.10.2012 | 01.06.2013 | adm. dir |
Søren Weis Sørensen | 28.09.2004 | 04.10.2012 | adm. dir |
Per Nicolajsen | 27.09.2000 | 30.11.2007 | direktør |
Torstein Riisager | 12.08.1996 | 22.03.2005 | adm. dir |
Lars Peter Degn | 18.12.1958 | 30.09.2002 | direktør |
Poul Moritz Skov Jørgensen | 18.12.1958 | 30.04.2001 | direktør |
Bech Risager | 18.12.1958 | 27.09.2000 | direktør |
Einer Houman Christensen | 18.12.1958 | 12.08.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Munk Lyngskilde | 28.09.2023 | suppleant |
Lisbeth Mandrup Yde | 28.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Bay Riisager | 28.09.2022 | næstformand |
Mads Bonde Hansen | 06.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Poul Aagaard Jørgensen | 14.08.2019 | suppleant |
Jesper Klokker Hansen | 10.07.2018 | formand |
Leif Arne Christensen | 17.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
John Dalgas Bejning | 31.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Bay Riisager | 31.08.2018 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Fin Andersen | 17.09.2015 | 28.09.2023 | suppleant |
Birthe Mandrup Christensen | 01.06.2013 | 28.09.2022 | næstformand |
Hans Fuglgaard | 03.05.2012 | 22.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Falslund Hansen | 26.09.2011 | 14.08.2019 | suppleant |
Henrik Poul Aagaard Jørgensen | 26.09.2011 | 16.09.2015 | suppleant |
Jesper Klokker Hansen | 22.09.2009 | 09.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Andersen | 22.09.2009 | 09.07.2018 | formand |
Bjørn Ole Bording Peters | 22.09.2009 | 01.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Leif Arne Christensen | 10.10.2007 | 26.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Fin Andersen | 10.10.2007 | 26.09.2011 | suppleant |
Erik Jørgensen | 10.10.2007 | 26.09.2011 | suppleant |
Lisbeth Mandrup Yde | 20.12.2006 | 22.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Koch-Christensen | 15.05.2006 | 22.09.2009 | formand |
Thomas Birger Riisager | 27.09.2005 | 22.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Jørgensen | 22.03.2005 | 21.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Borghild Andersen | 28.09.2004 | 27.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Joachim Aagaard Riisager | 28.09.2004 | 27.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Erik Pedersen | 30.09.2003 | 16.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
John Dalgas Bejning | 30.09.2003 | 31.08.2010 | suppleant |
Jørgen Søndergaard Hansen | 13.05.2002 | 31.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Birger Riisager | 20.11.2000 | 28.09.2004 | formand |
Jørgen Søndergaard Hansen | 11.08.1999 | 13.05.2002 | suppleant |
Gerner Mandrup Christensen | 12.08.1996 | 20.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Torstein Riisager | 12.08.1996 | 28.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Højager Jørgensen | 12.08.1996 | 13.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jens Højager Jørgensen | 12.08.1996 | 12.08.1996 | suppleant |
Preben Richardt Alfred Pedersen | 18.12.1958 | 30.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Aalund | 18.12.1958 | 30.09.2003 | suppleant |
Martha Kristine Christensen | 18.12.1958 | 26.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Bech Risager | 18.12.1958 | 26.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
John Friberg | 18.12.1958 | 12.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Einer Houman Christensen | 18.12.1958 | 12.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Paula Risager | 18.12.1958 | 12.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Fin Andersen | 18.12.1958 | 07.09.1990 | bestyrelsesmedlem |
Karl Ove Hansen | 18.12.1958 | 07.09.1990 | suppleant |