Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FREJOCA HOLDING ApS (CVR 29794871) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.10.2006 | 22.08.2022 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
WindowMaster International A/S (CVR 13827532) | NORMAL | 30.09.2011 | 01.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
SYLVADAN INTERNATIONAL LTD. A/S (CVR 51517113) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.05.2004 | 15.04.2005 | bestyrelse |
KØGE ENERGI A/S (CVR 25697596) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.05.2003 | 15.04.2005 | bestyrelse |
HASSELBLAD A/S (CVR 18635445) | NORMAL | 03.01.2000 | 09.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
NOCAMI A/S (CVR 24210057) | OPLØST EFTER FUSION | 03.01.2000 | 05.12.2000 | bestyrelse |
REFREMA INTERNATIONAL A/S (CVR 15683007) | OPLØST EFTER FUSION | 26.05.1998 | 25.03.1999 | bestyrelse |
GET ASSET MANAGEMENT A/S (CVR 87114619) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
LIMA-GRAPHIC PRODUCTION, SLAGELSE ApS (CVR 73442311) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
SUMA-GRAPHIC PRODUCTION, SLAGELSE ApS (CVR 73442419) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
RAMA-GRAPHIC PRODUCTION, SLAGELSE ApS (CVR 10080940) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
UNILIGHT ApS (CVR 14034307) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
LÜTH INTERNATIONAL A/S (CVR 15695196) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
AJAX MASKINFABRIK ApS (CVR 15358580) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
AJAX-GRAPHIC PRODUCTION, BALLERUP ApS (CVR 15358785) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
AJAX-GRAPHIC PRODUCTION, SORØ ApS (CVR 15358807) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
AJAX INTERNATIONAL A/S (CVR 15358831) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
MEDIFLEX TECHNOLOGIES A/S (CVR 13968098) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.1995 | 16.10.1995 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FJ INDUSTRIES A/S (CVR 45737810) | NORMAL | 02.03.2020 | 27.02.2024 | adm. dir |
EXHAUSTO A/S (CVR 18683741) | NORMAL | 29.01.2016 | 21.02.2020 | adm. dir |
EXHAUSTO A/S (CVR 18683741) | NORMAL | 09.07.2007 | 28.01.2016 | direktør |
FREJOCA HOLDING ApS (CVR 29794871) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.10.2006 | 22.08.2022 | direktør |
F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S (CVR 66920216) | NORMAL | 16.08.2001 | 22.12.2004 | direktør |
SYLVADAN INTERNATIONAL LTD. A/S (CVR 51517113) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.08.2001 | 25.05.2004 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steen Høier | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Steen Høier (antal: 21) | 5 | 0 | 16 | 0 |
Pct. | 24 % | 0 % | 76 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steen Høier (antal: 25) | 17 | 6 | 1 | 1 |
Pct. | 68 % | 24 % | 4 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |