Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Plougmann Laursen | 02.10.2023 | adm. dir |
Jacob Printz | 02.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Printz | 14.09.2023 | 01.10.2023 | direktør |
Rasmus Plougmann Laursen | 11.09.2023 | 14.09.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Printz | 11.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Iversen | 11.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hvidt | 11.09.2023 | formand |