Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS (CVR 19748901) | NORMAL | 28.11.1996 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
PENDO II ApS (CVR 35031723) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.01.2013 | 20.02.2013 |
S.IVERSEN INVEST A/S (CVR 25792912) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.12.2000 | 05.03.2002 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GoBabyGo ApS (CVR 29626014) | NORMAL | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
My Home Møbler A/S (CVR 19176398) | NORMAL | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Altan.dk 2023 A/S (CVR 44293722) | NORMAL | 11.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
MULTI-LIVING ApS (CVR 32308724) | NORMAL | 28.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
OX Denmarq 2022 ApS (CVR 43831186) | NORMAL | 10.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bidco Vækst-Invest II ApS (CVR 43295373) | NORMAL | 10.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Skals Facilities ApS (CVR 42832960) | NORMAL | 14.11.2021 | formand |
PadelBox Drift A/S (CVR 42451576) | NORMAL | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
BOXinvest Ejendomme A/S (CVR 42299014) | NORMAL | 13.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
BOXinvest Holding A/S (CVR 42280631) | NORMAL | 06.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Day Birger et Mikkelsen A/S (CVR 40848517) | NORMAL | 25.11.2019 | næstformand |
Skals Machinery A/S (CVR 17218018) | NORMAL | 11.06.2018 | formand |
SØBY A/S (CVR 89935717) | NORMAL | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Farstrup Furniture A/S (CVR 37217514) | NORMAL | 01.03.2017 | formand |
MP DENMARK A/S (CVR 59314017) | NORMAL | 04.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANALIEN (CVR 34082286) | NORMAL | 27.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
PENDO FINANS A/S (CVR 33782608) | NORMAL | 01.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
UNIQUE FURNITURE AF 14. JUNI 2007 A/S (CVR 30612450) | NORMAL | 03.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
PRO-AIR A/S (CVR 29220891) | NORMAL | 09.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Q2 A/S (CVR 30179102) | NORMAL | 22.12.2006 | formand |
H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS (CVR 19748901) | NORMAL | 28.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DAL-BO HOLDING A/S (CVR 29829527) | OPLØST EFTER FUSION | 05.07.2018 | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
KvaliCare ApS (CVR 39494833) | NORMAL | 04.05.2018 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
DALBO A/S (CVR 15661135) | NORMAL | 23.12.2016 | 12.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
DAUGBJERG MASKINER ApS (CVR 29818584) | NORMAL | 14.01.2016 | 24.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
MPS EJENDOMME A/S (CVR 30560248) | TVANGSOPLØST | 04.09.2013 | 01.06.2017 | bestyrelse |
E&H EJENDOMSINVEST ApS (CVR 31873185) | NORMAL | 22.11.2010 | 19.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
SCAN SALES A/S (CVR 31634652) | TVANGSOPLØST | 15.08.2008 | 30.01.2009 | formand |
DAL-BO HOLDING A/S (CVR 29829527) | OPLØST EFTER FUSION | 06.05.2008 | 04.07.2018 | formand |
DALBO A/S (CVR 15661135) | NORMAL | 06.05.2008 | 22.12.2016 | formand |
PLACERINGSFORENINGEN EGNSINVEST (CVR 20866098) | OPLØST EFTER FUSION | 08.04.2008 | 27.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
GLYNGØRE 29.10.2009 ApS (CVR 30695267) | TVANGSOPLØST | 25.06.2007 | 01.11.2008 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 22.05.06 A/S (CVR 54612311) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2006 | 27.09.2011 | bestyrelse |
MØLBALLE A/S (CVR 19354849) | NORMAL | 15.09.2006 | 28.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
ASTRALIS A/S (CVR 29601488) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.05.2006 | 31.10.2011 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 22.05.06 HOLDING A/S (CVR 21480398) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.04.2006 | 31.08.2010 | bestyrelse |
INVESTERINGSFORENINGEN EGNSINVEST (CVR 76411719) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2006 | 27.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
UNIQUE FURNITURE A/S (CVR 25822609) | OPLØST EFTER FUSION | 09.09.2004 | 09.02.2006 | bestyrelse |
KULTURCENTER LIMFJORD A/S (CVR 43689711) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.04.2004 | 22.06.2009 | bestyrelse |
KULTURCENTER LIMFJORD ERHVERV A/S (CVR 27649483) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.04.2004 | 22.06.2009 | bestyrelse |
HATO DESIGN ApS (CVR 16923508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.09.2002 | 01.06.2005 | formand |
HARRY IVERSEN MØBLER A/S (CVR 70681714) | OPLØST EFTER FUSION | 25.09.2002 | 29.01.2003 | formand |
S.IVERSEN INVEST A/S (CVR 25792912) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.11.2001 | 05.03.2002 | bestyrelse |
HARRY IVERSEN INVEST A/S (CVR 13404798) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.09.1989 | 28.06.1999 | bestyrelse |
HARRY IVERSEN MØBLER A/S (CVR 70681714) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.1982 | 14.05.1997 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Bytoften 68 ApS (CVR 37654000) | NORMAL | 29.04.2016 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET DANALIEN ApS (CVR 34081921) | NORMAL | 27.05.2013 | direktør |
SIV INVEST ApS (CVR 35031987) | NORMAL | 20.02.2013 | direktør |
PGI INVEST ApS (CVR 35031995) | NORMAL | 20.02.2013 | direktør |
JGI INVEST ApS (CVR 35032002) | NORMAL | 20.02.2013 | direktør |
PENDO FINANS A/S (CVR 33782608) | NORMAL | 07.01.2013 | direktør |
I.G. ApS (CVR 30694872) | NORMAL | 25.06.2007 | direktør |
PENDO ApS (CVR 26526965) | NORMAL | 05.03.2002 | direktør |
GREISEN IVERSEN INVEST ApS (CVR 26526930) | NORMAL | 05.03.2002 | direktør |
H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS (CVR 19748901) | NORMAL | 28.11.1996 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Day Birger et Mikkelsen A/S (CVR 40848517) | NORMAL | 09.10.2019 | 25.11.2019 | direktør |
PENDO II ApS (CVR 35031723) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.01.2013 | 20.02.2013 | direktion |
LEA DAM JENSEN ApS (CVR 26567475) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.11.2007 | 16.05.2017 | adm. dir |
PRO-AIR INVEST ApS (CVR 30801741) | OPLØST EFTER FUSION | 17.08.2007 | 24.05.2019 | direktion |
DALBO INVEST ApS (CVR 30801784) | OPLØST EFTER FUSION | 17.08.2007 | 24.05.2019 | direktion |
UNIQUE FURNITURE A/S (CVR 25822609) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2005 | 09.02.2006 | adm. dir |
HATO DESIGN ApS (CVR 16923508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.2005 | 01.01.2006 | direktion |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 22.05.06 HOLDING A/S (CVR 21480398) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2005 | 01.01.2006 | direktion |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 22.05.06 A/S (CVR 54612311) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2004 | 01.06.2005 | adm. dir |
S.IVERSEN INVEST A/S (CVR 25792912) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.12.2000 | 05.03.2002 | direktion |
HATO DESIGN ApS (CVR 16923508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1993 | 25.09.2002 | direktion |
HARRY IVERSEN MØBLER A/S (CVR 70681714) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.1982 | 25.09.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Iversen | 7,02 % | 10,53 % | 10,53 % | 14,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Iversen (antal: 57) | 35 | 8 | 14 | 0 |
Pct. | 61 % | 14 % | 25 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Iversen (antal: 95) | 45 | 22 | 25 | 3 |
Pct. | 47 % | 23 % | 26 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |