Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Simon Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Thomas Tranekær (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hvilsom Renewables K/S. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Iglsø Renewables K/S. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kvorning Renewables K/S. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mariagerfjord Go Green K/S. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sjørring Renewables K/S. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tagmarken Sol K/S. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vester Lyby Renewables K/S. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vesthimmerland Go Green K/S. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vinkel Sol K/S. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Jakob Schiønnemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Hans Henrik Schibler (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-11-16 tilføjes Direktion: Hans Henrik Schibler (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-11-16 fjernes Direktion: Claus Molbech Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-04-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Direktion: Claus Molbech Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Tagmarken Sol K/S (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-22 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Legale ejere: BioCirc Group ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Navne: BioCirc Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Reelle ejere: Claus Molbech Bendtsen, Bertel David Maigaard, Bo Ladegaard Bendtsen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Stiftere: BioCirc Group ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Vedtægter: 2023-03-22 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-13)