Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Sørensen | 01.07.2024 | direktør |
Jakob Schiønnemann | 01.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Tranekær | 16.11.2023 | 01.07.2024 | direktør |
Hans Henrik Schibler | 16.11.2023 | 01.05.2024 | direktør |
Bertel David Maigaard | 22.03.2023 | 16.11.2023 | direktør |
Claus Molbech Bendtsen | 22.03.2023 | 16.11.2023 | direktør |