Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Glibstrupvej 14, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 fjernes Navne: LYNE KARTOFFELCENTRAL (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Revisor: Asger Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grønsager (offentliggjort 2002-06-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glibstrupvej 14, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Glibstrupvej 14, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grønsager (offentliggjort 2002-06-21)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grønsager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-13 tilføjes Bestyrelse: Hans Bindesbøl (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 fjernes Bestyrelse: Robert Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 fjernes Bestyrelse: Vagn Andreasen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 tilføjes Revisor: Asger Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at modtage kartofler til opbevaring og sortering i selskabets kartoffelhus samt avlerhuse tilknyttet centralen og afsætning af kartoflerne til den for avlerne bedst mulige pris. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Vedtægter: 1995-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glibstrupvej 14, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-10-26 tilføjes Bestyrelse: Vagn Andreasen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grønsager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-10-26 tilføjes Navne: LYNE KARTOFFELCENTRAL (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-10-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)