Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Direktion | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Legale ejere: Stelian Purcel (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2024-07-10 fjernes Legale ejere: Ionela Acatrinei (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2024-07-09 fjernes Legale ejere: Stelian Purcel (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2024-07-10 tilføjes Reelle ejere: Stelian Purcel (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2024-07-10 fjernes Reelle ejere: Ionela Acatrinei (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2024-07-09 fjernes Reelle ejere: Stelian Purcel (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Direktion: Stelian Purcel (direktør) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: Allan Anholm Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Stelian Purcel (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2023-12-01 fjernes Legale ejere: Allan Anholm Jensen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Stelian Purcel (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2023-12-01 fjernes Reelle ejere: Allan Anholm Jensen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-03-26 tilføjes Legale ejere: Ionela Acatrinei (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2023-03-26 fjernes Legale ejere: Stelian Purcel (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-26 tilføjes Reelle ejere: Ionela Acatrinei (offentliggjort 2024-08-17)
Den 2023-03-26 fjernes Reelle ejere: Stelian Purcel (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-01-27 tilføjes Vedtægter: 2023-01-27 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-18 tilføjes Vedtægter: 2023-01-18 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejers Havvej 68, 1. tv., 6853 Vejers Strand (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Direktion: Allan Anholm Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-18 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: vejerspizza@gmail.com (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Legale ejere: Stelian Purcel, Allan Anholm Jensen (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-01-18 tilføjes Navne: Vejers Pizza ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Reelle ejere: Stelian Purcel, Allan Anholm Jensen (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Stiftere: Stelian Purcel, Allan Anholm Jensen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)