Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Stelian Purcel | 01.12.2023 | 09.07.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ionela Acatrinei | 26.03.2023 | 10.07.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Allan Anholm Jensen | 18.01.2023 | 01.12.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Stelian Purcel | 18.01.2023 | 26.03.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |