Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Rohrmann Wesselhoff | 17.04.2024 | adm. dir |
Bjarne Jørgen Slorup | 17.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Fuhrmann | 01.10.2023 | 17.04.2024 | direktør |
Per Rohrmann Wesselhoff | 07.12.2022 | 01.10.2023 | direktør |
Bjarne Jørgen Slorup | 07.12.2022 | 01.10.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Rohrmann Wesselhoff | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helene Følsgaard | 07.12.2022 | formand |
Pernille Følsgaard | 07.12.2022 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Pedersen | 19.09.2023 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Peter Vakker | 19.09.2023 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Therese Følsgaard | 07.12.2022 | 19.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kathrine Følsgaard | 07.12.2022 | 19.09.2023 | bestyrelsesmedlem |