Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S (CVR 43702203) | NORMAL | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tuscany Terroir A/S (CVR 44734990) | NORMAL | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
COHERE Invest ApS (CVR 38663356) | NORMAL | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
COHERE Real Estate ApS (CVR 39808137) | NORMAL | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
COHERE Alternatives A/S (CVR 44490307) | NORMAL | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NILPETER-FONDEN (CVR 76042411) | NORMAL | 28.05.2014 | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
COHERE Real Estate ApS (CVR 39808137) | NORMAL | 17.04.2024 | adm. dir |
Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S (CVR 43702203) | NORMAL | 17.04.2024 | adm. dir |
COHERE Alternatives A/S (CVR 44490307) | NORMAL | 12.12.2023 | adm. dir |
Heltripeka II ApS (CVR 39045192) | NORMAL | 01.11.2022 | adm. dir |
COHERE Family Office A/S (CVR 40600418) | NORMAL | 01.11.2022 | adm. dir |
COHERE Invest ApS (CVR 38663356) | NORMAL | 22.05.2019 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S (CVR 43702203) | NORMAL | 07.12.2022 | 01.10.2023 | direktør |
COHERE Real Estate ApS (CVR 39808137) | NORMAL | 01.11.2022 | 12.12.2023 | adm. dir |
Følsgaard House ApS (CVR 39045222) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.02.2020 | 12.05.2020 | direktør |
COHERE Family Office A/S (CVR 40600418) | NORMAL | 21.06.2019 | 31.10.2022 | direktør |
Følsgaard Invest A/S (CVR 39406284) | NORMAL | 22.05.2019 | 19.12.2023 | adm. dir |
Heltripeka II ApS (CVR 39045192) | NORMAL | 22.05.2019 | 31.10.2022 | direktør |
COHERE Real Estate ApS (CVR 39808137) | NORMAL | 22.05.2019 | 31.10.2022 | direktør |
A & C FØLSGAARD INVEST A/S (CVR 19433544) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.2019 | 29.06.2022 | adm. dir |
SCHAL-BYG ApS (CVR 15684348) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.2019 | 29.04.2022 | direktør |
Ribe ApS (CVR 38368230) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.2019 | 17.12.2021 | direktør |
Esbjerg Parkvej ApS (CVR 38489844) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.2019 | 17.12.2021 | direktør |
Bjerringbro ApS (CVR 38490109) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.2019 | 17.12.2021 | direktør |
Esbønderup ApS (CVR 39015773) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.2019 | 17.12.2021 | direktør |
Selskabet af 1.06.2020 A/S (CVR 15688203) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.2019 | 01.06.2020 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Rohrmann Wesselhoff | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Per Rohrmann Wesselhoff (antal: 17) | 9 | 0 | 8 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 47 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Rohrmann Wesselhoff (antal: 26) | 6 | 20 | 0 | 0 |
Pct. | 23 % | 77 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |