Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Kapital | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Legale ejere | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Navne | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-11 tilføjes Direktion: Rex Archard Clausager (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Direktion: Wessel Geoff Ploegmakers (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TimePlan International ApS. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2024-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 49.632,00 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-14 tilføjes Reelle ejere: Hans Charly Zwemstra (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-13 fjernes Reelle ejere: Hans Charly Zwemstra (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-14 tilføjes Vedtægter: 2024-02-14 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-12-04 tilføjes Reelle ejere: Hans Charly Zwemstra (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-12-03 fjernes Reelle ejere: Hans Charly Zwemstra, Hans Charly Zwemstra (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-06-24 fjernes Legale ejere: Siga Group AS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 46.882,00 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Siga Group AS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Vedtægter: 2023-03-01 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 43.336,00 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Legale ejere: Main Capital VII Coöperatief U.A., H. Baasch ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-02-27 fjernes Legale ejere: Main Capital VII Coöperatief U.A., H. Baasch ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-02-28 tilføjes Reelle ejere: Hans Charly Zwemstra (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-02-27 fjernes Reelle ejere: Hans Charly Zwemstra (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Vedtægter: 2023-02-28 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-11-17 tilføjes Bestyrelse: Wessel Geoff Ploegmakers (formand) (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-17 tilføjes Legale ejere: Main Capital VII Holding Coöperatief U.A., Main Capital VII Coöperatief U.A., H. Baasch ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-11-17 fjernes Legale ejere: Main Capital VII Holding Coöperatief U.A. (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-11-16 fjernes Legale ejere: Main Capital VII Holding Coöperatief U.A. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-03 tilføjes Legale ejere: Main Capital VII Holding Coöperatief U.A. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-17 tilføjes Navne: TimePlan Holding ApS (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-16 fjernes Navne: MP HoldCo ApS (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-03 tilføjes Navne: MP HoldCo ApS (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-17 tilføjes Reelle ejere: Hans Charly Zwemstra, Henrik Baasch, Hans Charly Zwemstra (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-11-17 fjernes Reelle ejere: Henrik Baasch (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-17 tilføjes Vedtægter: 2022-11-17 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-11-03 tilføjes Vedtægter: 2022-11-03 (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-11-03 tilføjes Direktion: Wessel Geoff Ploegmakers (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at besidde og forvalte aktier og kapitalandele i datterselskaber og tilknyttede selskaber og at udøve enhver anden aktivitet, der er forenelig hermed, og med henblik på sin virksomhed at eje og forvalte fast ejendom og løsøre og at yde tjenester til andre tilknyttede selskaber vedrørende administration, ledelse, juridiske tjenester og markedsføring og enhver anden virksomhed i tilknytning hertil, fortrinsvis inden for sikkerhedssoftware-sektoren. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-03 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-11-03 tilføjes Stiftere: Main Capital VII Holding Coöperatief U.A. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-03)