Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Helleruplund Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Direktion: Frank Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Legale ejere: Ocean 4 Holding 1 ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Navne: Ocean 4-1 ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Reelle ejere: Thomas Busk Stahl, Frank Mortensen (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helleruplund Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Direktion: Frank Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt investeringsvirksomhed (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Legale ejere: Ocean 4 Holding 1 ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Navne: Ocean 4-1 ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Busk Stahl, Frank Mortensen (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Vedtægter: 2022-08-15 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-04)