Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-08 tilføjes Vedtægter: 2023-11-08 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Schroll Medical ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2023-09-28 tilføjes Legale ejere: SCHROLL 150923A ApS, Søren Dolleris Schroll, Carsten Garbo Schroll (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Legale ejere: SCHROLL MANAGEMENT ApS, SCHROLL 150923A ApS (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-09-27 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-27 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-28 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-26 tilføjes Vedtægter: 2022-08-26 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-06-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benzons Allé 2, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Bestyrelse: Carsten Garbo Schroll (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Binavne: Schroll Cannabinoid Technologies ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Direktion: Søren Dolleris Schroll (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendomme til samt kapitalandele i datterselskaber som driver produktion, forarbejdning og salg af planter til medicinsk brug. Derudover udvikler og ejer selskabet genetik af planter til medicinsk brug. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 8.500.000,00 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Legale ejere: SCHROLL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-06-13 tilføjes Navne: Schroll Medical Holding ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Dolleris Schroll, Carsten Garbo Schroll (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-06-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Stiftere: SCHROLL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Vedtægter: 2022-06-13 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)